Mistříňanka, družstvo hudebníků má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mistříňanka, družstvo hudebníků (25592190) je Družstvo. Sídlí na adrese Vyhnálov 762/28, 69604 Svatobořice-Mistřín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 3. 2000 a je stále aktivní. Mistříňanka, družstvo hudebníků má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Mistříňanka, družstvo hudebníků nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mistříňanka, družstvo hudebníků na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 3. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25592190 | |
Jméno: | Mistříňanka, družstvo hudebníků | |
Právní forma: | Družstvo | 1.3.2000 |
Zapsána dne: | 1.3.2000 | |
Členská schůze schválila 22,12,2001 stanovy upravené v souladu s novelou obch. z. | 19.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vyhnálov 762, Mistřín 69604, Česká republika | 1.3.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydavatelská činnost | 1.3.2000 |
reklamní a propagační činnost | 1.3.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.3.2000 |
zprostředkovatelská činnost v rozsahu živnosti volné | 1.3.2000 |
pořádání kulturních akcí | 1.3.2000 |
místopředseda | František Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 |
Adresa | Záluží 301, 69605 Milotice |
místopředseda | František Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2000 |
Adresa | 301, Milotice |
předseda | Antonín Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2015 |
Adresa | Vyhnálov 762/28, 69604 Svatobořice-Mistřín |
místopředseda představenstva | Robert Kosíř |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 |
Adresa | 137, 69651 Čeložnice |
předseda | Zdeněk Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 |
Adresa | 270, 68401 Heršpice |
předseda | Antonín Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2015 do 27.5.2017 |
Adresa | Vyhnálov 762/28, 69604 Svatobořice-Mistřín |
místopředseda | František Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2000 do 28.4.2016 |
Adresa | 301, Milotice |
předseda | Antonín Pavluš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2000 do 5.12.2015 |
Adresa | Vyhnálov 762, Svatobořice-Mistřín |
IČO (identifikační číslo): | 25592190 |
---|---|
Jméno: | Mistříňanka, družstvo hudebníků |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vyhnálov 762/28, Svatobořice-Mistřín 69604 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Pavluš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Pavluš |
Člen statutárního orgánu: | Robert Kosíř |
IČO: | 25592190 |
---|---|
Firma: | Mistříňanka, družstvo hudebníků |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Svatobořice-Mistřín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 2000 |
Sídlo: | Vyhnálov 762/28, Svatobořice-Mistřín 69604 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |