MIRPET s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIRPET s.r.o. (04143035) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 9560, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2015 a je stále aktivní. MIRPET s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MIRPET s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIRPET s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 6. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35804 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04143035 | |
Jméno: | MIRPET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.6.2015 |
Zapsána dne: | 4.6.2015 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 9560, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 25.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 40, Ústí nad Labem 40302, Česká republika | 4.6.2015 - 25.10.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.12.2018 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 4.6.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.6.2015 |
jednatel | Marie Opplová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2021 |
Adresa | 9560, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Marcela Berkiová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2018 do 25.10.2021 |
Adresa | Solní stezka 3384, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Irena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 11.12.2018 |
Adresa | 103, 40302 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 04143035 |
---|---|
Jméno: | MIRPET s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 6. 2015 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Berkiová |
---|
IČO: | 04143035 |
---|---|
Firma: | MIRPET s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 2015 |
Sídlo: | 9560, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |