Miroslav Bomberovič má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Miroslav Bomberovič (49087967) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1994. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Miroslav Bomberovič nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Miroslav Bomberovič na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 49087967 |
---|---|
Jméno: | Miroslav Bomberovič |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Petra Bezruče 6/11, Bílina 41801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 5. 1998 |
Zánik oprávnění | 17. 7. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 17. 4. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Bomberovič |
---|
IČO: | 49087967 |
---|---|
Firma: | Miroslav Bomberovič |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Bílina |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 9. 2. 1994 |
Sídlo: | Petra Bezruče 6/11, Bílina 41801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pokrývačské práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |