MIREVAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIREVAR s.r.o. (09062611) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 586, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2020 a je stále aktivní. MIREVAR s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MIREVAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIREVAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 3. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81901 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09062611 | |
Jméno: | MIREVAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.2020 |
Zapsána dne: | 27.3.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 586, Třinec 73961, Česká republika | 27.3.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce | 9.5.2022 |
Obráběčství | 27.3.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.3.2020 - 9.5.2022 |
Jednatel | Nikola Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | 1080, 73961 Třinec |
Jednatel | Nikola Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 do 16.8.2024 |
Adresa | Jeřabinová 331, 73961 Třinec |
Jednatel | Nikola Palicová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2022 do 25.7.2024 |
Adresa | Jeřabinová 331, 73961 Třinec |
jednatel | Renata Ruttkayová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 9.5.2022 |
Adresa | 586, 73961 Třinec |
jednatel | Rudolf Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 1.12.2020 |
Adresa | 586, 73961 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 09062611 |
---|---|
Jméno: | MIREVAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 3. 2020 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 586, Třinec 73961 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Nikola Ruttkay |
---|
IČO: | 09062611 |
---|---|
Firma: | MIREVAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 2020 |
Sídlo: | 586, Třinec 73961 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |