MIRAMAX spol. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIRAMAX spol. s.r.o. (27604632) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Parašutistů 634/16, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2006 a je stále aktivní. MIRAMAX spol. s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MIRAMAX spol. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIRAMAX spol. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 118323 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27604632 | |
Jméno: | MIRAMAX spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.10.2006 |
Zapsána dne: | 20.10.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Parašutistů 634/16, Praha 6 16100, Česká republika | 4.3.2009 |
---|---|---|
Adresa: | 56, Křepenice 26401, Česká republika | 20.10.2006 - 4.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 20.10.2006 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 20.10.2006 |
ubytovací služby | 20.10.2006 |
správa a údržba nemovitostí | 20.10.2006 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 20.10.2006 |
jednatel | Miroslava Chrpová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 |
Adresa | Parašutistů 634/16, 16100 Praha |
jednatel | Roman Chrpa |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2022 |
Adresa | Parašutistů 634/16, 16100 Praha |
jednatel | Roman Chrpa |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 5.6.2022 |
Adresa | Parašutistů 634/16, 16100 Praha 6 |
jednatel | Miroslava Chrpová |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 5.6.2020 |
Adresa | Parašutistů 634/16, 16100 Praha 6 |
jednatel | Miroslava Chrpová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 4.3.2009 |
Adresa | 56, 26401 Křepenice |
jednatel | Roman Chrpa |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 4.3.2009 |
Adresa | , Křepenice 56, PSČ 264 01 |
IČO (identifikační číslo): | 27604632 |
---|---|
Jméno: | MIRAMAX spol. s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 10. 2006 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Parašutistů 634/16, Praha 16100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Chrpa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Chrpová |
IČO: | 27604632 |
---|---|
Firma: | MIRAMAX spol. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 10. 2006 |
Sídlo: | Parašutistů 634/16, Praha 16100 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Ostatní ubytování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |