Mipeva v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mipeva v.o.s. (25231901) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 20, 33901 Mochtín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 1999 a je stále aktivní. Mipeva v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mipeva v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mipeva v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 23. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 10047 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25231901 | |
Jméno: | Mipeva v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 23.4.1999 |
Zapsána dne: | 23.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lhůta 20, Mochtín 33901, Česká republika | 23.4.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.6.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné | 23.4.1999 |
zednictví | 23.4.1999 |
společník | Václav Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2020 |
Adresa | 12, 34101 Nalžovské Hory |
společník | Miroslav Švátora |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2022 |
Adresa | 20, 33901 Mochtín |
společník | Miroslav Švátora |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1999 do 4.12.2022 |
Adresa | Lhůta 20, 33901 Mochtín |
společník | Václav Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1999 do 20.6.2020 |
Adresa | 69, 33901 Mochtín |
společník | Petr Roháč |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1999 do 10.6.2005 |
Adresa | 87, 33901 Obytce |
IČO (identifikační číslo): | 25231901 |
---|---|
Jméno: | Mipeva v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 20, Mochtín 33901 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Švátora |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Průcha |
IČO: | 25231901 |
---|---|
Firma: | Mipeva v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Mochtín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 1999 |
Sídlo: | 20, Mochtín 33901 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |