MIPEKA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIPEKA s.r.o. (25678744) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Konviktská 291/24, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 1998 a je stále aktivní. MIPEKA s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MIPEKA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIPEKA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 60504 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25678744 | |
Jméno: | OK - V Consulting s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.7.1998 |
Zapsána dne: | 2.7.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.3.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.9.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.7.1998 - 23.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Konviktská 291/24, Praha 11000, Česká republika | 28.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 1096/8, Praha 11000, Česká republika | 15.6.2009 - 28.1.2016 |
Adresa: | Bělocerkevská 1295/16, Praha 10000, Česká republika | 23.9.2002 - 15.6.2009 |
Adresa: | Přádova 2064/42, Praha 18200, Česká republika | 2.7.1998 - 23.9.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.6.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) | 2.7.1998 - 15.6.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami) | 2.7.1998 - 15.6.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 2.7.1998 - 15.6.2009 |
jednatel | Peter Prokopec |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2024 |
Adresa | Štefánikova 146/122 , Palárikovo |
Jednatel | Ing. Peter Kýška |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 do 5.8.2024 |
Adresa | Přádova 2064/42, 18200 Praha |
Jednatel | Rudolf Vevera |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2002 do 29.3.2023 |
Adresa | Kafendova , Bratislava |
jednatel | Ing. Peter Kýška |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.1998 do 23.9.2002 |
Adresa | Přádova 2064/42, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25678744 |
---|---|
Jméno: | MIPEKA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 7. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Konviktská 291/24, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Peter Prokopec |
---|
IČO: | 25678744 |
---|---|
Firma: | MIPEKA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 7. 1998 |
Sídlo: | Konviktská 291/24, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |