MIO GASTRO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIO GASTRO s.r.o. (27322017) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Vodojemem 1676, 27309 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2007 a je stále aktivní. MIO GASTRO s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MIO GASTRO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIO GASTRO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24340 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27322017 | |
Jméno: | MIO GASTRO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.5.2007 |
Zapsána dne: | 16.5.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Vodojemem 1676, Kladno 27309, Česká republika | 10.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Veleslavínská 48/39, Praha 16200, Česká republika | 13.3.2009 - 10.6.2024 |
Adresa: | náměstí T. G. Masaryka 193/26, Česká Lípa 47001, Česká republika | 6.3.2008 - 13.3.2009 |
Adresa: | Nová 1404/32, Ústí nad Labem 40003, Česká republika | 16.5.2007 - 6.3.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 10.6.2024 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.6.2024 |
zprostředkování obchodu a služeb | 6.3.2008 - 10.6.2024 |
velkoobchod | 6.3.2008 - 10.6.2024 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 6.3.2008 - 10.6.2024 |
realitní činnost | 16.5.2007 - 10.6.2024 |
Jednatel | František Roháček |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2024 |
Adresa | Pod Vodojemem 1676, 27309 Kladno |
Jednatel | Jan Podešva |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2024 |
Adresa | 187, 47101 Zahrádky |
Jednatel | Michaela Bobincová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2008 do 10.6.2024 |
Adresa | Heroutova 1736/36, 47001 Česká Lípa |
Jednatel | Ing. Zdeněk Křivský CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 6.3.2008 |
Adresa | Nová 1404/32, 40003 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 27322017 |
---|---|
Jméno: | MIO GASTRO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod Vodojemem 1676, Kladno 27309 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Podešva |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Roháček |
IČO: | 27322017 |
---|---|
Firma: | MIO GASTRO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 5. 2007 |
Sídlo: | Pod Vodojemem 1676, Kladno 27309 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba potravinářských výrobků |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |