MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (61942863) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ostravská 555/24, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 1994 a je stále aktivní. MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61942863 | |
Jméno: | MINERA IN NATURA spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.6.1994 |
Zapsána dne: | 22.6.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.09.2016, č.j. 15 Cm 70/2016-9, které nabylo právní moci dne 08.11.2016, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 24.11.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.6.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostravská 555/24, Český Těšín 73701, Česká republika | 26.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Ostravská 24, Český Těšín , Česká republika | 22.6.1994 - 26.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.11.2015 |
výroba a zpracování potravinářských výrobků a jejich prodej (vyjma výroby a zpracování uvedené v přílohách 1-3 živnost. z. č. 455/91 Sb. | 22.6.1994 - 26.11.2015 |
Jednatel | Marian Kuś |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2015 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha |
Jednatel | Marian Kuś |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 9.12.2015 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha |
jednatel | Marian Kuś |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2015 do 26.11.2015 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha |
jednatel | Marian Kuş |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2015 do 12.4.2015 |
Adresa | Krakovská 1363/12, 11000 Praha 1 |
jednatel | Marian Kus |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1994 do 27.3.2015 |
Adresa | Náměstí ČSA 4, Český Těšín |
IČO (identifikační číslo): | 61942863 |
---|---|
Jméno: | MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 61942863 |
---|---|
Firma: | MINERA IN NATURA spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 1994 |
Sídlo: | Ostravská 555/24, Český Těšín 73701 |
---|
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |