MILBE spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MILBE spol. s r.o. v likvidaci (47283645) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U střelnice 1037, 46365 Nové Město pod Smrkem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1992 a je stále aktivní. MILBE spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MILBE spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MILBE spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47283645 | |
Jméno: | MILBE spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.8.1992 |
Zapsána dne: | 19.8.1992 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 13.7.1992. | 19.8.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U střelnice 1037, Nové Město pod Smrkem 46365, Česká republika | 27.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U střelnice čp. 1037, Nové Město pod Smrkem , Česká republika | 19.8.1992 - 27.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- zednictví - stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - obstaravatelské služby v oblasti obchodu | 19.8.1992 |
Jednatel | Vlasta Bernkopfová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Mlýnská 789, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jednatel | Milan Bernkopf |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Mlýnská 789, 46365 Nové Město pod Smrkem |
Jednatel | Milan Bernkopf |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1992 do 11.11.2015 |
Adresa | U střelnice 1037, Nové Město pod Smrkem |
Jednatel | Vlasta Bernkopfová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1992 do 11.11.2015 |
Adresa | U střelnice 1037, Nové Město pod Smrkem |
Likvidátor | Mgr. Robert Juřina |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1994 do 11.11.2015 |
Adresa | Liliová 339, Frýdlant |
IČO (identifikační číslo): | 47283645 |
---|---|
Jméno: | MILBE spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U střelnice 1037, Nové Město pod Smrkem 46365 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 27. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 27. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Vlasta Bernkopfová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Bernkopf |
IČO: | 47283645 |
---|---|
Firma: | MILBE spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Nové Město pod Smrkem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 8. 1992 |
Sídlo: | U střelnice 1037, Nové Město pod Smrkem 46365 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |