Milan Sháněl má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Milan Sháněl (15692451) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Milan Sháněl nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Milan Sháněl na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 15692451 |
---|---|
Jméno: | Milan Sháněl |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 1991 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | třída Obránců míru 293, Žatec 43801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Přerušeno od | 5. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2008 |
Zánik oprávnění | 16. 9. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2008 |
Zánik oprávnění | 16. 9. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2008 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 22. 6. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Sháněl |
---|
IČO: | 15692451 |
---|---|
Firma: | Milan Sháněl |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 28. 1. 1991 |
Sídlo: | třída Obránců míru 293, Žatec 43801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Pátrací činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |