MILAINVEST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MILAINVEST s.r.o. (27529274) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Svobody 1195, 56501 Choceň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2007 a je stále aktivní. MILAINVEST s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MILAINVEST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MILAINVEST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27529274 | |
Jméno: | Metal Gold s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.12.2007 |
Zapsána dne: | 20.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.2.2019 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svobody 1195, Choceň 56501, Česká republika | 13.7.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 64, Stéblová 53345, Česká republika | 22.2.2019 - 13.7.2023 |
Adresa: | 4, Dolní Čermná 56301, Česká republika | 2.12.2016 - 22.2.2019 |
Adresa: | 4, Dolní Čermná 56301, Česká republika | 19.3.2009 - 2.12.2016 |
Adresa: | Gorkého 1451/50, Svitavy 56802, Česká republika | 20.12.2007 - 19.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu těchto oborů činnosti: - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin | 13.7.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.3.2009 - 13.7.2023 |
Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin | 20.12.2007 - 19.3.2009 |
jednatel | Nadiia Kliuchkei |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2024 |
Adresa | 23, 56501 Zálší |
jednatel | Olena Sokoliuk |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2023 do 23.4.2024 |
Adresa | náměstí Svobody 1195, 56501 Choceň |
jednatel | Olena Sokoliuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2021 do 21.4.2023 |
Adresa | Bj. Krawce 1692, 56501 Choceň |
jednatel | Olena Sokoliuk |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 12.5.2021 |
Adresa | Pardubická 2, 56501 Choceň |
jednatel | Olena Sokoliuk |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 do 27.6.2019 |
Adresa | Záměstí 359, 56501 Choceň |
jednatel | Olena Sokoliuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2019 do 6.3.2019 |
Adresa | 17, 56301 Albrechtice |
jednatel | Miloš Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 22.2.2019 |
Adresa | Peliny 1530, 56501 Choceň |
jednatel | MVDr. Ing. Martin Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2015 do 22.2.2019 |
Adresa | 85, 56301 Dolní Čermná |
jednatel | Miloš Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2009 do 2.12.2016 |
Adresa | Peliny 1530, 56501 Choceň |
jednatel | MVDr. Ing. Martin Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2009 do 12.8.2015 |
Adresa | 112, 56102 Dolní Dobrouč |
jednatel | Radmil Dobiáš |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2007 do 19.3.2009 |
Adresa | Kapitána Nálepky 1567/24, 56802 Svitavy |
IČO (identifikační číslo): | 27529274 |
---|---|
Jméno: | MILAINVEST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | náměstí Svobody 1195, Choceň 56501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Nadila Kliuchkei |
---|
IČO: | 27529274 |
---|---|
Firma: | MILAINVEST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Choceň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2007 |
Sídlo: | náměstí Svobody 1195, Choceň 56501 |
---|
Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů |
Výroba a hutní zpracování drahých kovů |