MIKROP ČEBÍN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIKROP ČEBÍN a.s. (46991743) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 416, 66423 Čebín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. MIKROP ČEBÍN a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MIKROP ČEBÍN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIKROP ČEBÍN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 948 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46991743 | |
Jméno: | MIKROP ČEBÍN a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.1993 |
Zapsána dne: | 1.1.1993 | |
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. | 24.11.2016 | |
Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín. | 24.11.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 4.6.2014 - 6.5.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 4.6.2014 - 6.5.2015 | |
Mimořádná valná hromada společnosti MIKROP ČEBÍN a.s., se sídlem Čebín 416, IČ 469 91 743, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 948, (dále jen "Společnost"), tímto v souladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, jako vlastník 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodnutí 91,07 % základního kapitálu Společnosti s nímž jsou spojena hlasovací práva, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají z výpisu z účtu majitele cenných papírů na jméno Josef Mojžíš, vyhotoveného ke dni 11. května 2009, z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni konání této mimořádné valné hromady; b) konstatuje, že pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172 (dále jen "Hlavní akcionář") požádal o svolání mimořádné valné hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z účtu majitele cenných papírů ze dne 23.3.2009, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 20.4.2009, vlastnil 25 047 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, což představuje 90,17% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 12.5.2009 vlastnil 25 298 kusů zaknihovaných akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, což představuje 91,07 % podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je pan Josef Mojžíš, nar. 2.7.1951, bytem Hradčany, Čebínská 172, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 3 673 Kč (slovy: tři tisíce šest set sedmdesát tři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 090406 zpracovaným BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, IČ 256 40 585; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obchodníka s cennými papíry, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Praha 1, Dušní 22, IČ 602 81 308 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 15.5.2009; f) konstatuje, že podle § 1831 odst. 3 uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku způsobem stanoveném pro svolání valné hromady Společnosti, přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře; g) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Výplata bude provedena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. Dle § 183m odst. 4 Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku. Jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, poskytne se plnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku zaniklo. Výplatu protiplnění provede Obchodník. Výplata bude provedena na náklady Hlavního akcionáře. | 4.6.2009 - 26.3.2012 | |
Usnesení valné hromady ze dne 29.06.2001 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje o 887.000,- Kč (slovy osm set osmdesát sedm tisíc korun českých) z 28.664.000,- Kč na 27.777.000,- Kč. Jde o dobrovolné snížení základního kapitálu o vlastní akcie, které jsou ve vlastnictví společnosti z důvodu povinného odkupu akcií společností na základě omezení převoditelnosti akcií a zrušení registrace akcií. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že po nabytí jeho účinnosti podá společnost pokyn Středisku cenných papírů ČR ke zrušení 887 kusů vlastních akcií v majetku společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za akcii a společnost zruší zákonný rezervní fond - vlastní akcie. | 17.9.2001 - 11.3.2002 | |
Bylo předloženo úplné znění stanov schválené dne 15.5.2000. | 19.5.2000 | |
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 24.8.1999 v úplném znění. | 4.11.1999 - 19.5.2000 | |
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 30.5.1997. | 9.7.1997 - 19.5.2000 | |
Rozdělení základního jmění: 28 664 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů. | 31.1.1994 - 19.5.2000 | |
Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obšaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín. | 1.1.1993 - 1.1.1993 | |
Dozorčí rada společnosti: ing. Miroslav Bartoš, Čebín 268 Zdeněk Chyťa, Brno, Sosnová 29 ing. Josef Stryk, Tišnov, Květnická 1628 | 1.1.1993 - 31.1.1994 | |
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 9.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. | 1.1.1993 - 24.11.2016 | |
Základní jmění společnosti činí 28,371.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín. Základní jmění společnosti je rozděleno na 28 371 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. | 1.1.1993 - 30.4.1993 | |
Zakladatel splatil 100% základního jmění, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Mikrop Čebín. | 1.1.1993 - 24.11.2016 | |
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. | 1.1.1993 - 23.6.1995 |
Základní kapitál | 27 777 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2002 | |
Základní kapitál | 28 664 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.4.1993 - 11.3.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 Kč | 27 777 | 21.6.2021 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 27 777 | 6.5.2015 - 21.6.2021 |
akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 27 | 4.6.2014 - 6.5.2015 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 777 | 4.6.2014 - 6.5.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 97 | 31.7.2009 - 4.6.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 98 | 31.7.2009 - 4.6.2014 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 57 | 31.7.2009 - 4.6.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 21 | 31.7.2009 - 4.6.2014 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 27 777 | 11.3.2002 - 31.7.2009 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 28 664 | 19.5.2000 - 11.3.2002 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 28 664 | 31.1.1994 - 19.5.2000 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 28 664 | 30.4.1993 - 31.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 416, Čebín 66423, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 416, Čebín 66423, Česká republika | 17.9.2001 - 24.11.2016 |
Adresa: | okr.Brno-venkov , s adresou Čebín , Česká republika | 23.6.1995 - 17.9.2001 |
Adresa: | Brno-venkov , Čebín , Česká republika | 1.1.1993 - 23.6.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.6.2009 |
výroba krmiv a krmných směsí | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
velkoobchod | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
specializovaný maloobchod | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
zprostředkování obchodu | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
balící činnost | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví | 5.10.2002 - 4.6.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 4.11.1999 - 5.10.2002 |
činnost organizační a ekonomicko poradenská | 4.11.1999 - 5.10.2002 |
výroba a prodej minerálních a minerálně vitaminových krmných premixů, minerálních a menerálně vitaminových směsí a koncentrátů, soudvisející agrokonzultační a laboratorní služby | 23.6.1995 - 23.6.1995 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.6.1995 - 5.10.2002 |
silniční motorová doprava | 23.6.1995 - 5.10.2002 |
balení zboží formou služby | 23.6.1995 - 5.10.2002 |
výroba a prodej minerálních a minerálně vitaminových krmných premixů, minerálních a menerálně vitaminových směsí a koncentrátů, související agrokonzultační a laboratorní služby | 23.6.1995 - 5.10.2002 |
- výroba krmných koncentrátů a minerálních komponentů - obchodní a odbytová činnost - zahraniční obchodní činnost s výjimkou případů dle nař. vl. č. 256/90 Sb. - neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení - opravárenská činnost | 1.1.1993 - 23.6.1995 |
předseda představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2024 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2024 |
Adresa | Dlouhá 1646/23, 66434 Kuřim |
člen představenstva | Ing. Dušan Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2024 |
Adresa | 188, 67922 Lipůvka |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 27.8.2024 |
Adresa | Dlouhá 1646/23, 66434 Kuřim |
člen představenstva | Ing. Dušan Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 27.8.2024 |
Adresa | 188, 67922 Lipůvka |
předseda představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2022 do 27.8.2024 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
předseda představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2019 do 23.3.2022 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
člen představenstva | Ing. Dušan Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2015 do 22.5.2019 |
Adresa | 188, 67922 Lipůvka |
předseda představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 22.5.2019 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 22.5.2019 |
Adresa | Dlouhá 1646/23, 66434 Kuřim |
člen představenstva | Dr. Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 1.9.2017 |
Adresa | Rosická 336/19, 66441 Popůvky |
člen představenstva | Dr.Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 24.11.2016 |
Adresa | Rosická 336/19, 66441 Popůvky |
člen představenstva | Dušan Drápal |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2015 do 19.5.2015 |
Adresa | 188, 67922 Lipůvka |
člen představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 6.5.2015 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
předseda přestavenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 6.5.2015 |
Adresa | Čebínská 172, 66603 Hradčany |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Dlouhá 1646/23, 66434 Kuřim |
člen představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Větrná 416, 66424 Drásov |
předseda představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 4.6.2014 |
Adresa | Čebínská 172, 66603 Hradčany |
člen představenstva | Dr.Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2012 do 4.6.2014 |
Adresa | Rosická 336/19, 66441 Popůvky |
člen představenstva | Jaroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 19.2.2013 |
Adresa | 239, 66475 Deblín |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 20.6.2012 |
Adresa | 47, 67922 Lipůvka |
člen představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 26.3.2012 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
člen představenstva | Dr.Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2009 do 26.3.2012 |
Adresa | Myslivecká 438/65, 62000 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2007 do 13.10.2009 |
Adresa | Dlouhá 1646/23, 66434 Kuřim |
předseda představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2004 do 13.10.2009 |
Adresa | Čebínská 172, 66603 Hradčany |
člen představenstva | Dr.Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2004 do 13.10.2009 |
Adresa | Myslivecká 438/65, 62000 Brno |
člen představenstva | Jaroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2000 do 13.10.2009 |
Adresa | 239, 66475 Deblín |
člen představenstva | Ing. Petra Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2005 do 13.10.2009 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
místopředseda představenstva | Ing. Aleš Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2001 do 19.3.2007 |
Adresa | 47, 67922 Lipůvka |
člen představenstva | Dr.Ing. Pavel Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2001 do 7.10.2004 |
Adresa | Klobásova 44/20, 62500 Brno |
předseda představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 7.10.2004 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
místopředseda představenstva | Ing. Petr Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2000 do 17.9.2001 |
Adresa | Vltavská 213/11, 62500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. František Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 6.10.2000 |
Adresa | Nad Hliništěm 270, 58301 Chotěboř |
člen představenstva | Ing. Petr Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1999 do 6.10.2000 |
Adresa | Vltavská 213/11, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. František Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1998 do 24.5.1999 |
Adresa | Nad Hliništěm 270, 58301 Chotěboř |
místopředseda představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1997 do 24.5.1999 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
člen představenstva | Lubomír Stoklásek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.1999 do 5.3.1999 |
Adresa | Zemědělská 1711/60, 61300 Brno |
předseda představenstva | Lubomír Stoklásek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1997 do 26.2.1999 |
Adresa | Zemědělská 1711/60, 61300 Brno |
člen představenstva | JUDr. Josef Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1997 do 23.7.1998 |
Adresa | Husova 172/9, 60200 Brno |
předseda představenstva | Lubomír Stoklásek |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1995 do 9.7.1997 |
Adresa | Zemědělská 1711/60, 61300 Brno |
místopředseda představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1995 do 9.7.1997 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
člen představenstva | JUDr. Josef Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1995 do 9.7.1997 |
Adresa | Husova 172/9, 60200 Brno |
člen představenstva | Josef Mojžíš |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 23.6.1995 |
Adresa | Osvobození 1659, 66601 Tišnov |
člen představenstva | Jaroslav Vít |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 23.6.1995 |
Adresa | 239, 66475 Deblín |
člen představenstva | ing. Marie Mistrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 23.6.1995 |
Adresa | Květnická 1614, 66601 Tišnov |
IČO (identifikační číslo): | 46991743 |
---|---|
Jméno: | MIKROP ČEBÍN a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 416, Čebín 66423 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 8. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 23. 7. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dušan Drápal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Váňa |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petra Mojžíšová |
IČO: | 46991743 |
---|---|
Firma: | MIKROP ČEBÍN a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Čebín |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | 416, Čebín 66423 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |