MIKRE spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIKRE spol. s r.o. (26135086) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bezručova 578, 27345 Hřebeč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 1999 MIKRE spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o MIKRE spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIKRE spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 73293 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26135086 | |
Jméno: | MIKRE spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.12.1999 |
Zapsána dne: | 6.12.1999 | |
Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby se souhlasem valné hromady. Při převodu podílu mají ostatní společníci předkupní právo za pevně stanovenou cenu, která je rovna výši vkladu u převáděného podílu. | 13.7.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 27.8.2014 - 13.7.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bezručova 578, Hřebeč 27345, Česká republika | 27.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na Stráni 309, Velké Přítočno 27351, Česká republika | 7.8.2012 - 27.8.2014 |
Adresa: | Obránců Míru 2718, Kladno 27201, Česká republika | 27.4.2006 - 7.8.2012 |
Adresa: | Unhošťská 2020, Kladno II. 27201, Česká republika | 21.5.2002 - 27.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.8.2014 |
vodoinstalatérství, topenářství | 27.8.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 27.4.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl.1-3 zák.č. 455/1991 Sb. v platném znění) | 6.12.1999 - 27.8.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodnu a služeb | 6.12.1999 - 27.8.2014 |
vodoinstalatérství | 6.12.1999 - 27.8.2014 |
topenářství | 6.12.1999 - 27.8.2014 |
jednatel | Miroslav Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 |
Adresa | Bezručova 577, 27345 Hřebeč |
jednatel | Daniel Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 18.6.2023 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
jednatel | Miroslav Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2012 do 25.6.2014 |
Adresa | Bezručova 577, 27345 Hřebeč |
jednatel | Slávka Kretíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2002 do 7.8.2012 |
Adresa | Unhošťská 2020, Kladno |
jednatel | Miroslav Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2002 do 7.4.2009 |
Adresa | Unhošťská 2020, 27201 Kladno II. |
jednatel | Daniel Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1999 do 27.9.2002 |
Adresa | Vodárenská 1962, 27201 Kladno |
jednatel | Miroslav Kretík |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1999 do 21.5.2002 |
Adresa | Unhošťská 2020, 27201 Kladno II. |
IČO: | 26135086 |
---|---|
Firma: | MIKRE spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Hřebeč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 12. 1999 |
Sídlo: | Bezručova 578, Hřebeč 27345 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |