MIKEN s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIKEN s.r.o. v likvidaci (28066693) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2007 a je stále aktivní. MIKEN s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MIKEN s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIKEN s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15251 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28066693 | |
Jméno: | MIKEN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.6.2007 |
Zapsána dne: | 4.6.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70Cm 635/2024-5 ze dne 22.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 29.5.2024. | 18.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U michelského mlýna 383/33, Praha 14000, Česká republika | 8.11.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Lidická tř. 1104/177, České Budějovice 37007, Česká republika | 4.6.2007 - 8.11.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 7.2.2008 |
zastavárenská činnost | 7.2.2008 |
realitní činnost | 7.2.2008 |
správa a údržba nemovitostí | 7.2.2008 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 7.2.2008 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 7.2.2008 |
reklamní činnost a marketing | 7.2.2008 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem | 4.6.2007 |
jednatel | Ing. Miloslav Spálenka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2016 |
Adresa | Nový Zlíchov 2603/9, 15000 Praha |
jednatel | Leonid Antonov |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 do 2.10.2023 |
Adresa | U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha |
jednatel | Leonid Antonov |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2007 do 7.8.2021 |
Adresa | U michelského mlýna 383/33, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Miloslav Spálenka |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2009 do 29.5.2016 |
Adresa | Lamačova 914/35, 15200 Praha |
jednatel | Ing. Martin Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2007 do 8.11.2007 |
Adresa | U Trojice 799/33, 37004 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 28066693 |
---|---|
Jméno: | MIKEN s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U michelského mlýna 383/33, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloslav Spálenka |
---|
IČO: | 28066693 |
---|---|
Firma: | MIKEN s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 2007 |
Sídlo: | U michelského mlýna 383/33, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |