MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ (61169455) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Sušická 98/103, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1994 MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 5. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61169455 | |
Jméno: | MIKAS v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 5.5.1994 |
Zapsána dne: | 5.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sušická 98/103, Plzeň 32600, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sušická 103, Plzeň 31502, Česká republika | 5.5.1994 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba bytových doplňků | 5.5.1994 - 21.1.2014 |
zámečnictví | 5.5.1994 - 21.1.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 5.5.1994 - 21.1.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.5.1994 - 21.1.2014 |
Společník | Josef Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1994 |
Adresa | Sušická 103, Plzeň |
Společník | Jiří Mahdalík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
Společník | Jiří Mahdalík |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.1994 do 5.10.2016 |
Adresa | Mařatkova 917, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61169455 |
---|---|
Jméno: | MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 1994 |
Sídlo: | Sušická 98/103, Plzeň 32600 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Mahdalík |
---|
IČO: | 61169455 |
---|---|
Firma: | MIKAS v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 5. 1994 |
Sídlo: | Sušická 98/103, Plzeň 32600 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatního nábytku |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |