MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci (29454026) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Branická 26/43, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 2012 MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 54620 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29454026 | |
Jméno: | TAXIDELIVERY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.10.2012 |
Zapsána dne: | 9.10.2012 | |
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5.1.2024 byla společnost ke dni 5.1.2024 zrušena s likvidací a byl jmenován její likvidátor. | 5.1.2024 | |
Společnost MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, identifikační číslo (IČ): 29454026, oznamuje, že vstoupila ke dni 5.1.2024 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Mgr. Pavel Letáček, nar. 19.1.1978, adresa pro doručování Praha 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ: 120 00. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese likvidátora Praha 2, Jana Masaryka 252/6, PSČ: 120 00. | 5.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.10.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Branická 26/43, Praha 14700, Česká republika | 18.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | V Zátiší 810/1, Ostrava 70900, Česká republika | 9.10.2012 - 18.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.10.2012 - 13.2.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 9.10.2012 - 13.2.2024 |
jednatel | Kateřina Miklasová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 do 19.1.2024 |
Adresa | Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín |
jednatel | Pavel Jarý |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 do 12.3.2020 |
Adresa | V Peklovcích 451, 56601 Vysoké Mýto |
jednatel | Michal Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2012 do 18.10.2015 |
Adresa | K nádraží 156, 73932 Řepiště |
jednatel | Bc. Milada Boráková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2012 do 11.10.2012 |
Adresa | Krásnopolská 319/11, 70800 Ostrava |
IČO: | 29454026 |
---|---|
Firma: | MIKA - konstruktiva s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 2012 |
Sídlo: | Branická 26/43, Praha 14700 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Silniční nákladní doprava |