MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ (14617684) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese U Splavu 46, 78813 Rapotín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 1991 a je stále aktivní. MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 209 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14617684 | |
Jméno: | MIJA-T, veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.4.1991 |
Zapsána dne: | 2.4.1991 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím společníků byla společnost ke dni 15.10.2020 zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 22.10.2020 | |
Zastupování: Statutárním orgánem společnosti je: Miroslava Švédová, Bludov, Za školou 743 | 20.8.1993 - 20.8.1993 | |
Za společnost jedná samostatně. | 20.8.1993 - 20.8.1993 | |
Zastupování společnosti: Společnost zastupují obě společnice a dále tito zástupci: Oldřich Š v é d a, bytem Bludov, Za školou 743 Ing. Milan K l i m e š, bytem Bludov, 8. května 63 | 2.4.1991 - 20.8.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 18. února 1991 | 2.4.1991 - 17.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Splavu 46, Rapotín 78813, Česká republika | 17.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Za školou 743, Bludov 78961, Česká republika | 1.9.2010 - 17.3.2015 |
Adresa: | tř. Adolfa Kašpara čp.902, Bludov 78961, Česká republika | 13.8.2002 - 1.9.2010 |
Adresa: | Polní 502, Bludov , Česká republika | 20.8.1993 - 13.8.2002 |
Adresa: | p.o.box 16, Bludovice , Česká republika | 2.4.1991 - 20.8.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.9.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.9.2010 - 17.3.2015 |
provozování cestovní agentury | 13.8.2002 - 1.9.2010 |
izolatérství | 20.1.2000 |
provádění jednoduchých drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 20.1.2000 - 1.9.2010 |
výroba a montáž dodatečných plastových okenních křídel | 20.1.2000 - 1.9.2010 |
montáž ocelových konstrukcí v rozsahu živnosti volné | 20.1.2000 - 1.9.2010 |
provádění tepelných a hlukových izolací | 20.8.1993 - 20.1.2000 |
provozování cestovní kanceláře | 20.8.1993 - 13.8.2002 |
provoz prádelny a mandlu | 20.8.1993 - 1.9.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.8.1993 - 1.9.2010 |
poskytování služeb v oblasti prádelen, čistíren a úklidových služeb | 25.2.1992 - 20.8.1993 |
zajišťování a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu, školící činnost, zajišťování rekreačních pobytů, zprostředkování lázeňských pobytů a služeb, obchodní činnost, zprostředkování záležitostí občanů a organizací, provozování občerstvení a prodej uměleckých a upomínkových předmětů, výrobní činnost pro stavebnictví | 2.4.1991 - 20.8.1993 |
Miroslava Švédová | |
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | Za školou 743, 78961 Bludov |
Oldřich Švéda | |
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | Za školou 743, 78961 Bludov |
Oldřich Švéda | |
Ve funkci | od 20.1.2000 do 23.7.2014 |
Adresa | Za školou 743, 78961 Bludov |
Miroslava Švédová | |
Ve funkci | od 20.1.2000 do 23.7.2014 |
Adresa | Za školou 743, 78961 Bludov |
Miroslava Švédová | |
Ve funkci | od 20.8.1993 do 20.1.2000 |
Adresa | Za školou 743, Bludov |
- | |
Ve funkci | od 2.4.1991 do 20.8.1993 |
Adresa | , |
IČO (identifikační číslo): | 14617684 |
---|---|
Jméno: | MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Splavu 46, Rapotín 78813 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 2. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 27. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Oldřich Švéda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Švédová |
IČO: | 14617684 |
---|---|
Firma: | MIJA-T, v.o.s."^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Rapotín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 7. 1991 |
Sídlo: | U Splavu 46, Rapotín 78813 |
---|
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti cestovních agentur |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |