MIHODAS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIHODAS s.r.o. (08723168) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinohradská 3216/163, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2019 a je stále aktivní. MIHODAS s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MIHODAS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIHODAS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 11. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 324019 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08723168 | |
Jméno: | MIHODAS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.11.2019 |
Zapsána dne: | 26.11.2019 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 3216/163, Praha 10000, Česká republika | 15.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 1403/28, Praha 11000, Česká republika | 21.5.2020 - 15.6.2021 |
Adresa: | Makovského 1177/1, Praha 16300, Česká republika | 26.11.2019 - 21.5.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.6.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.11.2019 |
jednatel | Marhareta Baksova |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2023 |
Adresa | Choceradská 3362/2, 14100 Praha |
jednatel | Marhareta Baksova |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 do 23.2.2023 |
Adresa | Bítovská 1225/38, 14000 Praha |
jednatel | Marhareta Baksova |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 do 5.10.2022 |
Adresa | Pastevců 489/18, 14900 Praha |
jednatel | Margareta Baksova |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 do 8.9.2021 |
Adresa | Pastevců 489/18, 14900 Praha |
jednatel | Yuriy Slobodyuk |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2020 do 15.6.2021 |
Adresa | Na Neklance 1124/28, 15000 Praha |
Jednatel | Dominik Hoda |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2019 do 21.5.2020 |
Adresa | Štefánikova 525, 27351 Unhošť |
IČO (identifikační číslo): | 08723168 |
---|---|
Jméno: | MIHODAS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 11. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Dominik Hoda |
---|
IČO: | 08723168 |
---|---|
Firma: | MIHODAS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 11. 2019 |
Sídlo: | Vinohradská 3216/163, Praha 10000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |