MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. (60200316) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chudenická 1058/32, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 1993 MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25075 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60200316 | |
Jméno: | MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.12.1993 |
Zapsána dne: | 14.12.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.1.2016 | |
Datum sepsání notářského zápisu:9.11.93 | 14.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chudenická 1058/32, Praha 10200, Česká republika | 20.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bubenská 113/47, Praha 17000, Česká republika | 7.9.2000 - 20.1.2016 |
Adresa: | Na staré vinici 443/5, Praha 14000, Česká republika | 14.12.1993 - 7.9.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží v příl.2 a 3 cit.zák./ - Činnost organizačních a ekonomických poradců. | 14.12.1993 |
Jednatel | Mgr. Martin Rezek, LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | Bořivojova 688/88, 13000 Praha |
Jednatel | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 do 7.2.2024 |
Adresa | Livornská 427, 10900 Praha |
Jednatel | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 28.7.2022 |
Adresa | Žateckých 1091/16, 14000 Praha |
Jednatel | Mgr. Martin Rezek LL.B. |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2016 do 18.1.2019 |
Adresa | Livornská 427, 10900 Praha |
jednatel | ing. František Mika |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1993 do 20.1.2016 |
Adresa | Na staré vinici 443/5, 14000 Praha |
IČO: | 60200316 |
---|---|
Firma: | MICRODATA - MANAGEMENT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 12. 1993 |
Sídlo: | Chudenická 1058/32, Praha 10200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |