MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ (47987618) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Babice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 1994 a je stále aktivní. MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 975 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47987618 | |
Jméno: | MIAL, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 18.4.1994 |
Zapsána dne: | 18.4.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 4.3.2015 č.j. 23 Cm 193/2014-11, které nabylo právní moci dne 6.6.2015, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 28.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | č. 101, Babice 78395, neuveden | 11.2.2002 |
---|---|---|
Adresa: | č. 101, Babice 78395, Česká republika | 11.2.2002 |
Adresa: | Babice 78, Mladějovice 78395, neuveden | 18.4.1994 - 11.2.2002 |
Adresa: | Babice 78, Mladějovice 78395, Česká republika | 18.4.1994 - 11.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 11.11.1999 |
obkladačství | 11.11.1999 |
Zprostředkovatelská činnost | 18.4.1994 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.4.1994 |
Stavitel | 18.4.1994 - 11.11.1999 |
Vladimír Fujak | |
Ve funkci | od 17.4.2002 |
Adresa | č. 272, 02334 Lodno |
JUDr. Milan Chovanec | |
Ve funkci | od 18.4.1994 do 17.4.2002 |
Adresa | , Kysucké Nové Mesto, SR, ČSA 1300/A-8 |
IČO (identifikační číslo): | 47987618 |
---|---|
Jméno: | MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 101, Babice 78501 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Fujak |
---|
IČO: | 47987618 |
---|---|
Firma: | MIAL, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Babice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 6. 1994 |
Sídlo: | , Babice |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |