MH Blansko a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MH Blansko a.s. (26886898) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Brněnská 2430/21b, 67801 Blansko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2003 a je stále aktivní. MH Blansko a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MH Blansko a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MH Blansko a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26886898 | |
Jméno: | MH & GUSTAV HEESS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 26.3.2003 |
Zapsána dne: | 26.3.2003 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.3.2003 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 15.12.2006 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 2 000 | 26.3.2003 - 15.12.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brněnská 2430/21b, Blansko 67801, Česká republika | 10.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Brněnská 23, Blansko 67801, Česká republika | 6.10.2004 - 10.6.2013 |
Adresa: | náměstí Svobody čp.9/13, Blansko 67801, Česká republika | 26.3.2003 - 6.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 21.7.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2014 - 21.7.2023 |
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé,vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví šk odlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 6.10.2004 - 22.10.2014 |
specializovaný maloobchod | 26.3.2003 - 22.10.2014 |
velkoobchod | 26.3.2003 - 22.10.2014 |
zprostředkování obchodu | 26.3.2003 - 22.10.2014 |
člen představenstva | Pavel Míča |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Soukopovo náměstí 394, 67911 Doubravice nad Svitavou |
předseda představenstva | Pavel Míča |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2014 do 21.7.2023 |
Adresa | Soukopovo náměstí 394, 67911 Doubravice nad Svitavou |
člen představenstva | Ing. Marcel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2014 do 21.7.2023 |
Adresa | Ol. Blažka 181, 67902 Rájec-Jestřebí |
předseda představenstva | Pavel Míča |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2003 do 22.10.2014 |
Adresa | Soukopovo nám. 394, 67911 Doubravice nad Svitavou |
místopředseda představenstva | Jiří Harašta |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2003 do 22.10.2014 |
Adresa | Vinařská 65, 69142 Valtice |
člen představenstva | Ing. Marcel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 22.10.2014 |
Adresa | Ol. Blažka 181, 67902 Rájec-Jestřebí |
člen představenstva | Ing. Marcel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2003 do 15.2.2014 |
Adresa | O.Blažka 181, 67902 Rájec-Jestřebí |
IČO (identifikační číslo): | 26886898 |
---|---|
Jméno: | MH Blansko a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 2003 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Brněnská 2430/21, Blansko 67801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2003 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2004 |
Zánik oprávnění | 24. 9. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcel Němec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Míča |
IČO: | 26886898 |
---|---|
Firma: | MH Blansko a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2003 |
Sídlo: | Brněnská 2430/21, Blansko 67801 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |