Mgr. Miroslava Kotačková má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mgr. Miroslava Kotačková (60576995) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem pět oborů činností. Živnost provozuje od roku 1994. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Mgr. Miroslava Kotačková nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mgr. Miroslava Kotačková na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 60576995 |
---|---|
Jméno: | Mgr. Miroslava Kotačková |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 18. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 354, Tvarožná 66405 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2001 |
Přerušeno od | 1. 1. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1994 |
Přerušeno od | 1. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Miroslava Kotačková |
---|
IČO: | 60576995 |
---|---|
Firma: | Mgr. Miroslava Kotačková |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Tvarožná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 18. 7. 1994 |
Sídlo: | 354, Tvarožná 66405 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |