Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. (06246184) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Otakarova 2004/6, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2017 a je stále aktivní. Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 3. 7. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26463 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06246184 | |
Jméno: | Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.7.2017 |
Zapsána dne: | 3.7.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Otakarova 2004/6, České Budějovice 37001, Česká republika | 12.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Malše 126/4, České Budějovice 37001, Česká republika | 3.7.2017 - 12.3.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2017 |
jednatel | Mgr. Ivana Hlinková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2020 |
Adresa | Otakarova 2004/6, 37001 České Budějovice |
jednatel | Mgr. Ivana Hlinková |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2019 do 13.11.2020 |
Adresa | U Malše 126/4, 37001 České Budějovice |
jednatel | Mgr. Ivana Hlinková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 do 17.11.2019 |
Adresa | Žižkova tř. 225/5, 37001 České Budějovice |
jednatel | Karel Hlinka |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 do 9.9.2018 |
Adresa | 3, 38272 Dolní Dvořiště |
jednatel | Karel Hlinka |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2017 do 9.9.2018 |
Adresa | 3, 38272 Dolní Dvořiště |
IČO (identifikační číslo): | 06246184 |
---|---|
Jméno: | Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 7. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Otakarova 2004/6, České Budějovice 37001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2017 |
IČO: | 06246184 |
---|---|
Firma: | Mgr. Ivana Hlinková s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 2017 |
Sídlo: | Otakarova 2004/6, České Budějovice 37001 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |