MG STEEL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MG STEEL a.s. (08431809) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 1231/156, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2019 a je stále aktivní. MG STEEL a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MG STEEL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MG STEEL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 8. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 24631 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08431809 | |
Jméno: | MERLIN STEEL a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.8.2019 |
Zapsána dne: | 19.8.2019 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 12.3.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 19.8.2019 - 12.3.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 12.3.2021 |
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 19.8.2019 - 12.3.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 1231/156, Praha 10000, Česká republika | 19.8.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.8.2019 |
Obráběčství | 19.8.2019 |
Zámečnictví, nástrojářství | 19.8.2019 |
člen správní rady | Ing. Marek Grygařík |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | 7, 75701 Jarcová |
Předseda správní rady | Gabriela Mrlinová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2019 do 12.3.2021 |
Adresa | Štěpánov 651, 75701 Valašské Meziříčí |
Statutární ředitel | Ing. Marek Grygařík |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | 7, 75701 Jarcová |
IČO (identifikační číslo): | 08431809 |
---|---|
Jméno: | MG STEEL a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 8. 2019 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Ruská 1231/156, Praha 10000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Grygařík |
---|
IČO: | 08431809 |
---|---|
Firma: | MG STEEL a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 8. 2019 |
Sídlo: | Ruská 1231/156, Praha 10000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Výroba nástrojů a nářadí |