MG FORS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MG FORS, a.s. (25514709) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 55, 66601 Vohančice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1998 a je stále aktivní. MG FORS, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MG FORS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MG FORS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2509 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25514709 | |
Jméno: | SILLY, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.1.1998 |
Zapsána dne: | 15.1.1998 | |
V důsledku rozdělení odštěpením obchodní společnosti MG FORS, a.s. se vznikem nové společnosti, a to ApartU, a.s., se sídlem se sídlem č.p. 55, 666 01 Vohančice, přešly vyčleněné části jmění obchodní společnosti MG FORS, a.s. vymezené pro nástupnickou spo lečnost v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 21.6.2023, který byl schválen rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti MG FORS, a.s. dne 9.8.2023. | 9.8.2023 | |
V důsledku přeměny - vnitrostátní fúze společnosti SILLY, a.s. jako společnosti nástupnické sloučením se společností ORBIT REAL,s.r.o., IČ: 25539744, se sídlem Prostějov, Kojetínská 1, PSČ 796 93, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost SILLY, a .s. jmění zanikající společnosti ORBIT REAL, s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku. | 22.7.2009 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 15.1.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 15.5.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 15.1.1998 - 15.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 55, Vohančice 66601, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sušilova 1397, Šlapanice u Brna 66451, Česká republika | 15.1.1998 - 24.10.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.7.2009 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 9.7.2001 - 22.7.2009 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.1.1998 - 22.7.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 15.1.1998 - 22.7.2009 |
člen představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 |
Adresa | Mojmírovo náměstí 2993/13, 61200 Brno |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 |
Adresa | Svatoplukova 1221/26, 61500 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2018 do 19.7.2018 |
Adresa | Sportovní 357, 66701 Vojkovice |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 5.4.2018 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 5.4.2018 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.11.2016 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.11.2016 |
Adresa | Mojmírovo náměstí 2993/13, 61200 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2014 do 24.11.2016 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.1.2014 |
Adresa | Vrchlického sad 1893/3, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | Brandlova 1319/70, 69701 Kyjov |
člen představenstva | David Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | Chodská 2743/9, 61200 Brno |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2011 do 11.12.2013 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
předseda představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2008 do 21.12.2011 |
Adresa | Puchýřova 2319/5, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Tomáš Běťák |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2009 do 21.12.2011 |
Adresa | Brandlova 1319/70, 69701 Kyjov |
člen představenstva | Jiří Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2009 do 21.12.2011 |
Adresa | Minoritská 12, 60200 Brno |
člen představenstva | Veronika Petinisová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2008 do 22.7.2009 |
Adresa | Viniční 4340/80, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Libuše Habadová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2008 do 22.7.2009 |
Adresa | Veveří 489/61, 60200 Brno |
místopředsedkyně představenstva | Libuše Habadová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2001 do 18.11.2008 |
Adresa | Veveří 61, Brno |
člen představenstva | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 18.11.2008 |
Adresa | Puchýřova 5, 62800 Brno |
předseda představenstva | Eva Kolíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2008 do 18.11.2008 |
Adresa | 55, 66601 Vohančice |
předseda představenstva | Eva Řehůřková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2006 do 26.5.2008 |
Adresa | Na návsi 10, 66405 Jiříkovice |
předseda představenstva | Pavlína Uvírová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2005 do 19.5.2006 |
Adresa | 67, 66423 Čebín |
předsedkyně představenstva | Eva Lugowská |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2001 do 24.10.2005 |
Adresa | Bučovická 2, Brno |
člen představenstva | Kamil Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2001 do 13.5.2004 |
Adresa | Brněnská 1435/122, Šlapanice u Brna |
místopředseda představenstva | Doc.Ing. Zdeněk Kolíbal CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 9.7.2001 |
Adresa | Veveří 61, Brno |
člen představenstva | Libuše Habadová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1999 do 9.7.2001 |
Adresa | Veveří 61, Brno |
předseda představenstva | Radka Kolíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1999 do 9.7.2001 |
Adresa | Sušilova 1397/98, Šlapanice u Brna |
předseda představenstva | Radka Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 8.10.1999 |
Adresa | Sušilova 1397, Šlapanice u Brna |
člen představenstva | Libuše Kolíbalová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 17.3.1999 |
Adresa | Gabriely Preissové 2, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25514709 |
---|---|
Jméno: | MG FORS, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Běťák |
---|
IČO: | 25514709 |
---|---|
Firma: | MG FORS, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Vohančice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 1998 |
Sídlo: | 55, Vohančice 66601 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesnictví a těžba dřeva |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Rybolov a akvakultura |
Sladkovodní akvakultura |
Výroba potravinářských výrobků |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní vzdělávání |