MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ (45196095) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 120, 74245 Fulnek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 1992 a je stále aktivní. MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2892 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45196095 | |
Jméno: | MEV logistic s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.3.1992 |
Zapsána dne: | 6.3.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.5.2022, č.j. 5 Cm 31/2022-8, které nabylo právní moci dne 15.6.2022, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 29.6.2022 | |
Právní důvod zrušení společnosti : Rozhodnutím valné hromady dne 13.01.2011 byla společnost k témuž dni zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 17.1.2011 - 14.3.2013 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.3.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 120, Fulnek 74245, Česká republika | 21.5.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Oskol 3192/43, Kroměříž 76701, Česká republika | 14.3.2013 - 21.5.2013 |
Adresa: | Olomoucká 9/8, Opava 74601, Česká republika | 15.12.2009 - 14.3.2013 |
Adresa: | 99, Jakartovice 74755, Česká republika | 17.5.2007 - 15.12.2009 |
Adresa: | Olomoucká č. 105, Opava 74601, Česká republika | 25.7.1994 - 17.5.2007 |
Adresa: | čp. 272, Otice 74781, Česká republika | 6.3.1992 - 25.7.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.6.2009 |
nákup zboží za účelem prodeje, prodej | 6.3.1992 - 1.6.2009 |
jednatel | Martin Marčík |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2021 |
Adresa | Horní Náměstí 382/69, 74601 Opava |
jednatel | Martin Marčík |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2018 do 15.5.2021 |
Adresa | Holasická 1157/4, 74705 Opava |
jednatel | Martin Marčík |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2013 do 28.9.2018 |
Adresa | Pivovarská 666, 74245 Fulnek |
jednatel | Kateřina Prusková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2009 do 14.3.2013 |
Adresa | Edvarda Beneše 924/11, 74705 Opava |
jednatel | Martin Martinčák |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2013 do 14.3.2013 |
Adresa | Pivovarská 666, 74245 Fulnek |
jednatel | Kamil Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2007 do 1.6.2009 |
Adresa | 99, 74755 Jakartovice |
jednatel | Karel Celta |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.1992 do 17.5.2007 |
Adresa | Olomoucká 105, 74601 Opava |
jednatel | Kamil Kurka |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.1992 do 25.7.1994 |
Adresa | čp. 272, 74781 Otice |
IČO (identifikační číslo): | 45196095 |
---|---|
Jméno: | MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Marčík |
---|
IČO: | 45196095 |
---|---|
Firma: | MEV logistic s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Fulnek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 3. 1992 |
Sídlo: | 120, Fulnek 74245 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |