METRANS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
METRANS, a.s. (40763811) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podleská 926/5, 10400 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 1991 a je stále aktivní. METRANS, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o METRANS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro METRANS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 840 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 40763811 | |
Jméno: | METRANS, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.7.1991 |
Zapsána dne: | 25.7.1991 | |
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 17. 9. 2018 přešlo na nástupnickou společnost METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10 identifikační číslo 407 63 811 jmění zanikající společnosti JPFE-07 INVESTMENTS s.r.o., se sídlem Volenská 1625, 739 34 Šenov, identifikační číslo 286 45 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 36596. Rozhodným dnem je 1. 1. 2018. | 12.12.2018 | |
Valná hromada obchodní společnosti METRANS, a.s. dne 23.9.2016 rozhodla o snížení základního kapitálu obchodní společnosti METRANS, a.s. takto: 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost drží vlastní akcie. 2. Cílem a účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti, tj. snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu vlastních akcií. 3. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 880.000,- Kč, tedy z částky 22.720.000,- Kč na částku 21.840.000,- Kč. 4. Ke snížení základního kapitálu společnost použije výhradně vlastní akcie, které má ve svém majetku, a to tak, že je zničí. Konkrétně se jedná o tyto akcie společnosti: - akcii číslo 89 ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč - akcii číslo 88 ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč - akcii číslo 85 ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč - akcii číslo 37 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 38 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 47 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 61 ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč - akcii číslo 62 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 63 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 64 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 65 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 48 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 56 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 57 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 58 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 59 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč - akcii číslo 60 ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. 5. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tedy s částkou 880.000,- Kč bude naloženo tak, že tato částka bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti. 6. Rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií a jejich jmenovitou hodnotou bude zúčtován proti nerozdělenému zisku minulých let. | 23.9.2016 | |
Na základě projektu fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost METRANS, a.s., se sídlem Praha 10, Podleská 926, identifikační číslo 407 63 811, jmění zanikající společnosti IBZ Pankrác a.s., se sídlem Nýřany, Havířská 1228, PSČ 330 23, identifikační číslo 280 01 524, s rozhodným dnem 1.1.2015. | 11.12.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.7.2014 | |
Na základě schváleného projektu fúze převzala obchodní společnost METRANS, a.s., se sídlem Podleská 926, 104 00 Praha 10, IČ 40763811 jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti AREHOR s.r.o., se sídlem Těšínská 222, 739 34 Šenov, IČ 27855821. | 16.12.2011 | |
Na základě schváleného projektu fúze převzala obchodní společnost METRANS, a.s. se sídlem Praha 10, Podleská 926, identifikační číslo 407 63 811, jako nástupnická společnost jmění zanikajících společností, a to : - UMSP Property, a.s. se sídlem Praha 10, Uhříněves, Františka Diviše 988, PSČ 104 00, identifikační číslo 275 74 300, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10904, - SDM - DEPO a.s. se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309/84, PSČ 109 00, identifikační číslo 289 51 450, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15506, - METRANS Plzeň, a.s. se sídlem Nýřany, Pankrác 1228, PSČ 330 23, identifikační číslo 279 97 596, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1355, | 7.12.2010 | |
Valná hromada dne 10.6.2008 rozhodla o snížení základního jmění společnosti takto: - Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že akcie, které společnost vykoupila od akcionářů nebudou podle záměru společnosti zcizeny - Základní kapitál se snižuje o částku 640 000,- Kč - Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy 640 000,- Kč, bude použita na částečnou úhradu kupní ceny, kterou společnost zaplatila původním akcionářům při odkupu akcií - Ke snížení základního kapitálu budou použity výhradně vlastní akcie v majetku obchodní společnosti METRANS a.s., které společnost získala odkupem od akcionářů - Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že neprodleně po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou zničeny vlastní akcie v majetku společnosti, a to akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč - č. akcie 81, 82, a 90 a akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč - č. akcie 39 a 40. - Všechny tyto akcie jsou v majetku společnosti a jejich zničení zabezpečí společnost. | 26.6.2008 - 16.12.2008 | |
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost METRANS, a.s. se sídlem Praha 10, Podleská 926, IČO: 407 63 811, jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti METRANS/Moravia/, a.s. se sídlem Želechovice nad Dřevnicí, Terminál Lípa, Zlín, PSČ 763 11, IČO: 269 67 634, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4324. | 31.7.2007 | |
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost METRANS, a.s., se sídlem Praha 10, Podleská 926, IČ 40 76 38 11 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti HHLA - Logistické centrum Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Františka Diviše 988, IČ 25 76 79 92 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 68443. | 31.12.2003 | |
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19.11.1999 o zvýšení základního jmění: Řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií a jejich splacení peněžitými vklady, aby umožnila vstup strategického partnera, spojený s finančním posílením likvidity společnosti a upevnění její pozice na úseku mezinárodní dopravy, zejména v zahraničí. 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3,360.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto výši se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního jmění bude upisováno a vydáno 16 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, spojená s 10 hlasy a 8 kusy nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, spojená s 1 hlasem. Vydání nových akcií nemění práva spojená s dosavadními akciemi. 3. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií z důvodu umožnění vstupu strategického partnera, a t o společnosti DB Cargo Aktiengesellschaft, Holzmarktstrasse 17, 108 80 Berlin, Spolková republika Německo. Vylučuje se též upisování akcií na základě veřejné výzvy. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci. a to DB Cargo Aktiengesellschaft, Holzmarktstrasse 17, 108 80 Berlin, Spolková republika Německo. 4. Představenstvo vyzve nabídkou do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku doporučeným dopisem určitého zájemce, a to společnost DB Cargo Aktiengesellschaft, Holzmarktstrasse 17, 108 80 Berlin, Spolková republika Německo k úpisu akcií a splacení jejich emisního kursu. 5. Lhůta k úpisu akcií je 30 dní od doručení výzvy k úpisu akcií. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurs akcií činí patnáctinásobek jmenovité hodnoty upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je 3,000.000,- Kč, emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je 300.000,- Kč, tedy emisní kurs za všechny upisované akcie činí 50,400.000,- Kč. 6. Lhůta pro splacení upsaných akcií je 15 dní ode dne jejich upsání. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s. č.ú. 09058001/0300. Splacení nových akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. | 1.12.1999 - 17.2.2000 | |
Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění: Řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií a jejich splacení peněžitými vklady, aby umožnila vstup strategického partnera, spojený s finančním posílením likvidity společnosti a upevnění její pozice na úseku mezinárodní dopravy, zejména v zahraničí. 1) Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3 360 000,-Kč s tím, že upisování nad tuto výši se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upisováno a vydáno 16 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200 000,-Kč, spojená s 10 hlasy a 8 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,-Kč, spojená s 1 hlasem. Vydání nových akcií nemění práva spojená s dosavadními akciemi. 3) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií z důvodu umožnění vstupu strategického partnera Deutsche Bahn AG, Holzmarktsrrasse 17, 108 80 Berlín, SRN. Vylučuje se též upisování akcií na základě veřejné výzvy. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Deutsche Bahn AG. 4) Představenstvo vyzve nabídkou do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku doporučeným dopisem určitého zájemce, a to společnost Detsche Bahn AG k úpisu akcií a splacení jejich emisního kursu. 5) Lhůta k úpisu akcií je 30 dní od doručení výzvy k úpisu akcií. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hod. Emisní kurs akcií činí patnáctinásobek jmenovité hodnoty upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 200 000,-Kč je 3 000 000,-Kč, emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 20 000,-Kč je 300 000,-Kč, tedy emisní kurs za všechny upisované akcie činí 50 400 000,-Kč. 6) Lhůta pro splacení upsaných akcií je 15 dní ode dne jejich upsání. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s., č.ú.09058001/0300. Splacení nových akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. | 27.7.1999 - 1.12.1999 | |
Akcionář: Čechofracht, a.s. Praha - IČO: 00 00 10 66 | 19.6.1998 - 27.7.1999 | |
Splaceno Kčs 3 000 000,-. | 25.7.1991 - 18.10.1995 | |
METRANS, International Forwarding and Transport Joint Stock Co. - v jazyce anglickém | 25.7.1991 - 27.7.1999 | |
METRANS, Aktiengesellschaft für internationale Spedition und Transporte - v jazyce německém | 25.7.1991 - 27.7.1999 | |
METRANS, société anonyme d` expédition internationale et de transports - v jazyce francouzském | 25.7.1991 - 27.7.1999 | |
METRANS, akcionnernoe obščestvo po meždunarodnoj ekspedicii i transportu - v jazyce ruském | 25.7.1991 - 27.7.1999 | |
Akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu Čechofracht, a.s. Praha ze dne 10.5.1991 s tím, že byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtu. | 25.7.1991 - 17.2.2000 |
Základní kapitál | 21 840 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.1.2017 | |
Základní kapitál | 22 720 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 16.12.2008 - 5.1.2017 | |
Základní kapitál | 23 360 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.2.2000 - 16.12.2008 | |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.6.1998 - 17.2.2000 | |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.1994 - 19.6.1998 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 200 000 Kč | 100 | 22.6.2017 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 92 | 22.6.2017 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 106 | 16.12.2008 - 22.6.2017 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 103 | 16.12.2008 - 22.6.2017 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 106 | 17.2.2000 - 16.12.2008 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 108 | 17.2.2000 - 16.12.2008 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 90 | 15.9.1994 - 17.2.2000 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 15.9.1994 - 17.2.2000 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 90 | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podleská 926/5, Praha 10400, Česká republika | 3.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Podleská 926/5, Praha 10400, Česká republika | 15.9.1994 - 3.11.2016 |
Adresa: | Na příkopě 850/8, Praha 11000, Česká republika | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zasilatelství a zastupování v celním řízení Pronájem a půjčování věcí movitých | 15.2.2022 |
provozování drážní dopravy na železničních vlečkách a na drahách celeostátních a regionálních v rozsahu udělených licencí | 23.10.2009 |
provozování dráhy vlečky v rozsahu uděleného povolení | 23.10.2009 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 23.10.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.10.2009 - 15.2.2022 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 16.6.2004 - 23.10.2009 |
opravy kontejnerů | 16.6.2004 - 23.10.2009 |
zastupování v celním řízení | 16.6.2004 - 23.10.2009 |
silniční motorová doprava nákladní | 19.6.1998 - 17.5.2006 |
provozování drážní dopravy na železniční dráze-vlečce "vlečka Metrans" Praha-Uhříněves a Želechovice nad Dřevnicí-Lípa | 19.6.1998 - 23.10.2009 |
provozování dráhy na železniční dráze-vlečce "vlečka a.s. Metrans"-Praha Uhříněves a Želechovice nad Dřevnicí-Lípa | 19.6.1998 - 23.10.2009 |
zprostředkovatelská činnost v dopravě | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
zasilatelství/mezinárodní a vnitrostátní/ | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
skladování | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
překlad nákladů | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
pronájem motorových vozidel | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné | 26.6.1995 - 23.10.2009 |
provozování drah s výjimkou celostátních | 15.9.1994 - 19.6.1998 |
silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní | 15.9.1994 - 19.6.1998 |
provozování mezinárodního zasílatelství, jakož i obstarávání všech úkonů s mezinárodním zasílatelstvím souvisejících, zejména zasílání zboží a jiných věcí movitých dopravními prostředky všeho druhu | 25.7.1991 - 26.6.1995 |
provádění celně-deklaračních služeb včetně inkasa, poplatků (tj. vystavování veškerých dokladů potřebných k celnímu řízení, jako celní průvodky, mezinárodní celní karnety, návrhy na celní řízení spojené s inkasem poplatků, např. platební výměry, poplatky za dopravní povolení apod.) | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a poskytování služeb v zahraničí | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
přijímání služeb od zahraničních osob nezbytných k výkonu zahraničně-obchodní činnosti v rozsahu uděleného povolení (oprávnění) | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami na základě smluv o obstarávání záležitostí na účet těchto osob | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
provozování mezinárodní dopravy silničními dopravními prostředky | 25.7.1991 - 15.9.1994 |
Člen představenstva | Martin Hořínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2023 |
Adresa | Lešovská 909/11, 10400 Praha |
Člen představenstva | Ing. Pavel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 |
Adresa | Ševčíkova 1421/6, 13000 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Csermelyova ulica 4501/11 , Dunajská Streda |
Předseda představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2020 do 10.8.2024 |
Adresa | Gaštanový Rad 4167/7 , Dunajská Streda |
člen představenstva | Martin Hořínek |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2018 do 29.6.2023 |
Adresa | Lešovská 909/11, 10400 Praha |
člen představenstva | Ing. Pavel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 do 1.7.2020 |
Adresa | Ševčíkova 1421/6, 13000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2018 do 1.7.2020 |
Adresa | Gaštanový Rad 4167/7 , Dunajská Streda |
člen představenstva | Ing. Pavel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 11.8.2018 |
Adresa | Ševčíkova 1421/6, 13000 Praha |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | Na Vyhlídce 93, 25165 Ondřejov |
člen představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | Gaštanový Rad 4167/7, Dunajská Streda |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2015 do 25.11.2016 |
Adresa | Podleská 926/5, 10400 Praha |
člen představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 do 3.11.2016 |
Adresa | Gaštanový Rad 4167/7, Dunajská Streda |
člen představenstva | Ing. Pavel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2014 do 3.11.2016 |
Adresa | Ševčíkova 1421/6, 13000 Praha |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 do 14.12.2015 |
Adresa | Podleská 926/5, 10400 Praha |
člen představenstva | Ing. Pavel Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 do 17.8.2014 |
Adresa | Ševčíkova 1421/6, 13000 Praha |
člen představenstva | Ing. Peter Kiss |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2008 do 13.10.2010 |
Adresa | Lachova , Bratislava |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2000 do 13.10.2010 |
Adresa | U Děkanky 1648/12, 14000 Praha |
člen představenstva | ing. Jaromír Polesný |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2001 do 21.6.2010 |
Adresa | K Rozkoši 257, 14900 Praha |
člen představenstva | ing. Alexandra Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2006 do 26.6.2008 |
Adresa | Jupiterova 1177/13, 10400 Praha 10 |
člen představenstva | ing. Alexandra Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 31.7.2006 |
Adresa | Heřmanova 1209/6, 17000 Praha |
člen představenstva | ing. Jaromír Polesný |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 24.4.2001 |
Adresa | Cuřínova 588/10, 14200 Praha |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1998 do 21.2.2000 |
Adresa | Na Vávrově II 66, 25163 Všestary |
místopředseda představenstva | ing. Jana Schulzová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Vinohradská 2279/164, 13000 Praha |
člen představenstva | Jiří Bohatec |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Vilímkova 1244, 15600 Praha |
člen představenstva | ing. Miroslav Kotrba |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Příborská 519, 19900 Praha |
člen představenstva | Hana Kutílková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Blažíčkova 974/6, 14000 Praha |
člen představenstva | ing. Jiří Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Štefánikova 281/4, 15000 Praha |
člen představenstva | Svatopluk Klouda |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Otradovická 730/9, 14200 Praha |
člen představenstva | Věra Kurimská |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 17.5.1999 |
Adresa | Komenského náměstí 1518/5, 25101 Říčany |
předseda představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 10.2.1998 |
Adresa | U Děkanky 1648/12, 14000 Praha |
člen představenstva | JUDr. Miloš Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.1994 do 15.9.1997 |
Adresa | Oblouková 684/17, 10100 Praha |
člen představenstva | Ing. Jana Schulzová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1991 do 15.9.1994 |
Adresa | Vinohradská 2279/164, 13000 Praha |
člen představenstva | ing. Jiří Samek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1991 do 15.9.1994 |
Adresa | U Děkanky 1648/12, 14000 Praha |
člen představenstva | Dr. Miloš Pohůnek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1991 do 15.9.1994 |
Adresa | Oblouková 684/17, 10100 Praha |
člen představenstva | ing. Jana Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1991 do 11.10.1991 |
Adresa | Vinohradská 2279/164, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 40763811 |
---|---|
Jméno: | METRANS, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Podleská 926/5, Praha 10400 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Hořínek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Peter Kiss |
IČO: | 40763811 |
---|---|
Firma: | METRANS, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 7. 1991 |
Sídlo: | Podleská 926/5, Praha 10400 |
---|
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pozemní a potrubní doprava |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |