METEOSERVIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
METEOSERVIS s.r.o. (60875992) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 31, 38901 Chelčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 1994 a je stále aktivní. METEOSERVIS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o METEOSERVIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro METEOSERVIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10. 6. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 2771 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60875992 | |
Jméno: | METEOSERVIS v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 10.6.1994 30.6.2022 |
Zapsána dne: | 10.6.1994 | |
Dle projektu změny právní formy ve formě notářského zápisu ze dne 10.5.2022 změnila společnost METEOSERVIS v.o.s. právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným. | 30.6.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.4.2021 |
Základní kapitál | 30 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 31, Chelčice 38901, Česká republika | 6.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 902, Vodňany 38901, Česká republika | 31.10.2016 - 6.4.2021 |
Adresa: | Smetanova 902, Vodňany 38901, Česká republika | 3.1.2012 - 31.10.2016 |
Adresa: | Smetanova 902/II , Vodňany , Česká republika | 20.12.1994 - 3.1.2012 |
Adresa: | , Libějovice, Chelčice - Záhoří, areál ZD, PSČ 387 72 , Česká republika | 10.6.1994 - 20.12.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - poskytování software, poradenství v oblastí informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - projektování elektrických zařízení - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jedné mechaniky, optických přístrojů a měřidel | 30.6.2022 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 31.10.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.10.2011 - 30.6.2022 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 31.10.2011 |
instalace a opravy elektroických zařízení | 27.4.1998 - 31.10.2011 |
výroba, opravy a montáž měřidel | 27.4.1998 - 31.10.2011 |
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 10.6.1994 - 27.4.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.6.1994 - 31.10.2011 |
poskytování software | 10.6.1994 - 31.10.2011 |
výroba, montáž a kontrola elektronických součástí | 10.6.1994 - 31.10.2011 |
jednatel | Milan Černošek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Výstavní 822, 38901 Vodňany |
jednatel | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
jednatel | Ing. Václav Chalupský |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 do 2.5.2024 |
Adresa | Šumavská 336, 39701 Písek |
Člen statutárního orgánu | Ing. Václav Chalupský |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2016 do 30.6.2022 |
Adresa | Šumavská 336, 39701 Písek |
Člen statutárního orgánu | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2016 do 30.6.2022 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
Člen statutárního orgánu | Milan Černošek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2016 do 30.6.2022 |
Adresa | Výstavní 822, 38901 Vodňany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2011 do 31.10.2016 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
Člen statutárního orgánu | Milan Černošek |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2011 do 31.10.2016 |
Adresa | Výstavní 822, 38901 Vodňany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Václav Chalupský |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 31.10.2016 |
Adresa | Šumavská 336, 39701 Písek |
Člen statutárního orgánu | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 31.10.2011 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
Člen statutárního orgánu | Milan Černošek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2003 do 31.10.2011 |
Adresa | Zámecká 170, 38901 Vodňany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Václav Chalupský |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1998 do 15.5.2003 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1998 do 15.5.2003 |
Adresa | 110, 38901 Chelčice |
Člen statutárního orgánu | Milan Černošek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1994 do 15.5.2003 |
Adresa | Výstavní 822, 38901 Vodňany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Václav Chalupský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1994 do 27.4.1998 |
Adresa | , Chelčice 117, Libějovice, PSČ 387 72 |
Člen statutárního orgánu | Ing. Miroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1994 do 27.4.1998 |
Adresa | , Chelčice 110, Libějovice 387 72 |
IČO (identifikační číslo): | 60875992 |
---|---|
Jméno: | METEOSERVIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 31, Chelčice 38901 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 13. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 3. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Černošek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Dušek |
IČO: | 60875992 |
---|---|
Firma: | METEOSERVIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Chelčice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 1994 |
Sídlo: | 31, Chelčice 38901 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení |
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Opravy počítačů a periferních zařízení |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |