METALSPED TRANS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
METALSPED TRANS s.r.o. (28724739) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žižkova 3548/72A, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 2010 a je stále aktivní. METALSPED TRANS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o METALSPED TRANS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro METALSPED TRANS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28895 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28724739 | |
Jméno: | METALSPED TRANS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.5.2010 |
Zapsána dne: | 24.5.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 31.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 31.3.2014 - 2.3.2017 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 3548/72A, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 10.8.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Za Humny 81/26, Trmice 40004, Česká republika | 24.5.2010 - 31.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 24.4.2012 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.5.2010 |
Jednatel | Jakub Kubala |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | Pod Kozákem 29/3, 40332 Povrly |
jednatel | Roman Čmelík |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 |
Adresa | Železná 221, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Rudolf Volenec |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 |
Adresa | 112, 40002 Řehlovice |
Jednatel | Petr Hampejs |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2017 |
Adresa | 35, 40338 Telnice |
Jednatel | Rudolf Volenec |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2014 do 3.10.2019 |
Adresa | Za Humny 81/26, 40004 Trmice |
jednatel | Karel Smetana |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 do 5.8.2019 |
Adresa | Peškova 508, 40331 Ústí nad Labem |
jednatel | Roman Čmelík |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2018 do 7.6.2019 |
Adresa | Žitná 76, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Petr Hampejs |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2014 do 11.8.2017 |
Adresa | 86, 40002 Velké Březno |
Jednatel | Petr Hampejs |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2014 do 11.8.2017 |
Adresa | 86, 40002 Velké Březno |
Jednatel | Jakub Kubala |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Seifertova 450, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Jakub Kubala |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2010 do 31.3.2014 |
Adresa | Seifertova 450, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Petr Hampejs |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2010 do 31.3.2014 |
Adresa | 86, 40002 Velké Březno |
Jednatel | Rudolf Volenec |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 31.3.2014 |
Adresa | Za Humny 81/26, 40004 Trmice |
Jednatel | Rudolf Volenec |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2010 do 24.4.2012 |
Adresa | Seifertova 445, 40331 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 28724739 |
---|---|
Jméno: | METALSPED TRANS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žižkova 3548/72, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2014 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2012 |
Zánik oprávnění | 13. 3. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Hampejs |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Kubala |
Člen statutárního orgánu: | Rudolf Volenec |
Člen statutárního orgánu: | Roman Čmelík |
IČO: | 28724739 |
---|---|
Firma: | METALSPED TRANS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 5. 2010 |
Sídlo: | Žižkova 3548/72, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |