Meta Ventures s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Meta Ventures s.r.o. (02927144) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košinova 3105/18a, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2014 a je stále aktivní. Meta Ventures s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Meta Ventures s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Meta Ventures s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83027 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02927144 | |
Jméno: | Epofy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.4.2014 |
Zapsána dne: | 23.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.4.2014 - 18.1.2019 |
Základní kapitál | 100 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košinova 3105/18a, Brno 61200, Česká republika | 10.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 838/6, Brno 60200, Česká republika | 21.4.2015 - 10.12.2020 |
Adresa: | Vídeňská 255/42, Brno 63900, Česká republika | 23.4.2014 - 21.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.4.2014 |
jednatel | Ladislav Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2022 |
Adresa | Rastislavova 1317/2 , Spišská Nová Ves |
jednatel | Ladislav Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2020 do 14.12.2022 |
Adresa | Rastislavova 1317/2 , Spišská Nová Ves |
jednatel | Ladislav Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2019 do 3.2.2020 |
Adresa | Borky 610, 66452 Sokolnice |
jednatel | Martin Uřídil |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 3.2.2020 |
Adresa | Skácelova 1648/24, 61200 Brno |
jednatel | Martin Uřídil |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 21.11.2019 |
Adresa | Husitská 1271/8, 61200 Brno |
jednatel | Ladislav Ruttkay |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2014 do 18.1.2019 |
Adresa | Rastislavova 1317/2 , 05201 Spišská Nová Ves |
jednatel | Martin Uřídil |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2014 do 27.11.2015 |
Adresa | Ondráčkova 1074/127, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 02927144 |
---|---|
Jméno: | Meta Ventures s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Košinova 3105/18, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
IČO: | 02927144 |
---|---|
Firma: | Meta Ventures s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 2014 |
Sídlo: | Košinova 3105/18, Brno 61200 |
---|
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Opravy a instalace strojů a zařízení |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |