Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace (27789772) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Palackého 305, 74245 Fulnek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 2007 a je stále aktivní. Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 1062 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27789772 | |
Jméno: | Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 8.2.2007 |
Zapsána dne: | 8.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 305, Fulnek 74245, Česká republika | 11.10.2016 |
---|
vedoucí | Nikola Bolomová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 |
Adresa | Dukelská 1337, 74258 Příbor |
vedoucí | Hana Maiwaelderová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2021 do 30.8.2022 |
Adresa | Horymírova 2918/120, 70030 Ostrava |
vedoucí | Eva Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2017 do 24.4.2021 |
Adresa | Švermova 330, 74245 Fulnek |
vedoucí | Eva Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2015 do 24.5.2017 |
Adresa | Fučíkova 236, 74245 Fulnek |
vedoucí | Eva Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2015 do 24.5.2017 |
Adresa | Fučíkova 236, 74245 Fulnek |
vedoucí | Petr Moc |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 12.3.2015 |
Adresa | nám. Komenského 14, 74245 Fulnek |
vedoucí | Mgr. Pavlína Tvardková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2011 do 15.3.2013 |
Adresa | Spartakiádní 629, 74245 Fulnek |
vedoucí | Věra Čatkosová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2007 do 6.9.2011 |
Adresa | nám. Komenského 75, 74245 Fulnek |
IČO (identifikační číslo): | 27789772 |
---|---|
Jméno: | Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Kočí |
---|
IČO: | 27789772 |
---|---|
Firma: | Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Fulnek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2007 |
Sídlo: | Palackého 305, Fulnek 74245 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Provozování kulturních zařízení |