MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ (48396681) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Výškovická 714/170, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 1993 MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10172 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48396681 | |
Jméno: | MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.8.1993 |
Zapsána dne: | 6.8.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 12. 2020, č.j. 24 Cm 274/2020-11, které nabylo právní moci dne 13. 1. 2021, byl jmenován nový likvidátor. | 1.2.2021 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2020, č.j. 7 Cm 160/2019-43, které nabylo právní moci dne 19. 8. 2020, byl likvidátor zproštěn funkce. | 4.9.2020 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.04.2015, č.j. 28 Cm 19/2015-16, které nabylo právní moci dne 10.06.2015, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 19.1.2016 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 20.2.2004, č.j. 50 Nc 10047/2004-12 nařídil soud exekuci podle rozsudku Okresního soudu v Ostravě, ze dne 7.11.2002, č.j. 32 C 302/2002-25, na majetek povinného MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), s e sídlem Výškovická ul. č. 170/714, PSČ 704 00, Ostrava - Výškovice k uspokojení pohledávky oprávněného VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., se sídlem Vratimovská 142, Ostrava - Kunčice ve výši 31.189,60 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Pavla Fučíková , soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 41. | 24.8.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 10.10.2003, č.j. 49 Nc 10325/2003, nařídil soud exekuci podle usnesení rozhodce č.j. RZ 5/2001 ze dne 14.5.2002, na majetek povinného MESTAV, spol. s r.o. se sídlem Ostrava-Výškovice, Výškovická 170/174 k uspokoj ení pohledávky oprávněného JUDr. Jan Bujnoch, se sídlem 28. října 150, Ostrava 1, ve výši 1200,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Ostravě se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/873. | 8.3.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 26.09.2003 č.j. 92 Nc 10306/2003-3 byla proti povinnému: MESTAV, spol. s r.o. se sídlem Výškovická 170/714, Ostrava - Výškovice, IČ: 483 96 681 nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného: JUDr. Jan Buj noch se sídlem Ostrava 1, 28. října 150 v celkové výši 1.075,-- Kč s přísl. provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorského úřadu Ostrava, Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/873. | 16.10.2003 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 29.09.2003 č.j. 51 Nc 10315/2003-3 byla proti povinnému: MESTAV, spol. s r.o. se sídlem Výškovická 170/714, Ostrava - Výškovice, IČ: 483 96 681 nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného: JUDr. Jan Buj noch se sídlem Ostrava 1, 28. října 150 v celkové výši 2.150,-- Kč s přísl. provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorského úřadu Ostrava, Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/873. | 16.10.2003 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výškovická 714/170, Ostrava 70030, Česká republika | 24.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Výškovická ul. č. 170/714 , Ostrava - Výškovice 70400, Česká republika | 6.8.1993 - 16.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2009 - 10.12.2014 |
malířství, lakýrnictví a natěračství | 21.5.2009 - 10.12.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.5.2009 - 10.12.2014 |
pronájem motorových vozidel | 22.5.1997 - 21.5.2009 |
pronájem stavebních strojů a zařízení | 22.5.1997 - 21.5.2009 |
provádění průmyslových staveb | 1.11.1995 - 21.5.2009 |
provádění bytových a občanských staveb | 1.11.1995 - 21.5.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.8.1993 - 21.5.2009 |
pomocné práce v průmyslu a v zemědělství | 6.8.1993 - 21.5.2009 |
obchod s dřevem a stavebními materiály | 6.8.1993 - 21.5.2009 |
malování, lakování a sklenářské práce | 6.8.1993 - 21.5.2009 |
zednictví | 6.8.1993 - 10.12.2014 |
Jednatel | Miroslav Gaži |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | Miroslav Gaži |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 24.6.2015 |
Adresa | Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Tomáš Grygar |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1995 do 3.3.2010 |
Adresa | Mitrovická 220, 72400 Ostrava - Stará Bělá |
jednatel | Dalibor Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.1995 do 3.3.2010 |
Adresa | Bohumíra Četyny 7, 70500 Ostrava - Hrabůvka |
jednatel | Jan Valošek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2003 do 4.4.2008 |
Adresa | Ječmínkova 8/8, 72400 Ostrava - Stará Bělá |
jednatel | Jan Valošek |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.1993 do 25.1.2003 |
Adresa | Ječmínkova 8 , 72400 Ostrava 3 |
jednatel | Ján Meliš |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.1993 do 1.11.1995 |
Adresa | B.S. Timravy 12/112, 1008 Žilina |
jednatel | Jozef Meliš |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.1993 do 1.11.1995 |
Adresa | Gaštanová 37/26, 1001 Žilina |
IČO: | 48396681 |
---|---|
Firma: | MESTAV, společnost s ručením omezeným (s. r. o.) "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 8. 1993 |
Sídlo: | Výškovická 714/170, Ostrava 70030 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků |