MESSEL spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MESSEL spol. s r.o. v likvidaci (46968164) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palackého třída 200/77, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 1992 MESSEL spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MESSEL spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MESSEL spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6988 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46968164 | |
Jméno: | MESSEL spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.8.1992 |
Zapsána dne: | 12.8.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. června 2022, které nabylo právní moci dne 23. července 2022 č.j. 50 Cm 59/2022-27, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 16.8.2022 | |
Právní forma společnosti : společnost s ručením omezeným. | 12.8.1992 - 1.9.1993 | |
Základní jmění společnosti : 100.000 Kčs, splaceno 50.000 Kčs. | 12.8.1992 - 1.9.1993 | |
Výše vkladů společníků : PhDr. G. Messerschmidtová ..... 50.000 Kčs, splaceno 25.000 kčs RNDr. S. Messerschmidt ........ 50.000 Kčs, splaceno 25.000 Kčs. | 12.8.1992 - 1.9.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého třída 200/77, Brno 61200, Česká republika | 5.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 4, Brno 60200, Česká republika | 26.6.2012 - 5.3.2015 |
Adresa: | Kounicova 67a, Brno 60200, Česká republika | 8.7.2003 - 26.6.2012 |
Adresa: | J. Faimonové 6/8, Brno , Česká republika | 12.8.1992 - 8.7.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.3.2015 - 31.5.2022 |
zasilatelství | 22.5.2000 - 5.3.2015 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 1.9.1993 - 7.10.1996 |
vydavatelství v oblasti neperiodických publikací | 1.9.1993 - 7.10.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost | 12.8.1992 - 5.3.2015 |
jednatel | Mikuláš Gerendáš |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 |
Adresa | Palatínova Ul. 2722/71 , 94505 Komárno |
jednatel | PhDr. Gulnaz Messerschmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2003 do 5.3.2015 |
Adresa | Myslivní 38, 62300 Brno |
jednatel | RNDr. Stanislav Messerschmidt |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2003 do 5.3.2015 |
Adresa | Myslivní 38, 62300 Brno |
jednatel | PhDr. Gulnaz Messerschmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1992 do 8.7.2003 |
Adresa | J. Faimonové 6/8, Brno |
jednatel | RNDr. Stanislav Messerschmidt |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.1992 do 8.7.2003 |
Adresa | J. Faimonové 6/8, Brno |
IČO: | 46968164 |
---|---|
Firma: | MESSEL spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 8. 1992 |
Sídlo: | Palackého třída 200/77, Brno 61200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |