MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ (47975130) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ženklava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 1993 MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47975130 | |
Jméno: | MESON s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.3.1993 |
Zapsána dne: | 30.3.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Cm 265/2019-12, ze dne 4.2.2020, které nabylo právní moci dne 18.3.2020, byl Ing. Stanislav Juroška zproštěn funkce likvidátora společnosti. | 27.5.2020 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.9.2014, č.j. 15Cm 73/2013-13, které nabylo právní moci dne 17.12.2014, byla společnost zrušena s likvidací a byli jmenováni likvidátoři. | 16.4.2015 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Ženklava 21, okr. Nový Jičín , Česká republika | 30.3.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská činnost | 30.3.1993 |
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
provádění bytových a občanských staveb | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
zámečnictví | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
kovoobrábění | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
výroba cementového zboží a umělého kamene | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 30.3.1993 - 21.2.2013 |
jednatel | Josef Bár |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 |
Adresa | Zdeňka Fibicha 1204, Valašské Meziříčí |
jednatel | Ing. Stanislav Juroška |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 |
Adresa | 17. listopadu 1232, Kopřivnice |
jednatel | Ing. Jiří Nenička |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 |
Adresa | Francouzská 1189, Kopřivnice |
jednatel | Ing. Jan Šula |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 do 20.5.1996 |
Adresa | Ignáce Šustaly 1078 , Kopřivnice |
jednatel | Ing. Oldřich Vrána |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 do 20.5.1996 |
Adresa | Štefánikova 1171, Kopřivnice |
jednatel | Stanislav Obrdlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1993 do 9.8.1995 |
Adresa | Polní 1287/6, Kopřivnice |
IČO: | 47975130 |
---|---|
Firma: | MESON s. r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Ženklava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 1993 |
Sídlo: | , Ženklava |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |