Merilla s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Merilla s.r.o. (01674382) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Braunerova 563/7, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2013 Merilla s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Merilla s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Merilla s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 210100 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01674382 | |
Jméno: | Merilla s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.5.2013 |
Zapsána dne: | 10.5.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.5.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Braunerova 563/7, Praha 18000, Česká republika | 12.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Polská 1211/26, Praha 12000, Česká republika | 10.5.2013 - 12.3.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.6.2013 - 4.2.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.5.2013 |
jednatel | Martin Valentovič |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 |
Adresa | Mudrochova 7478/7 , 83104 Bratislava - Rača |
jednatel | Radan Marszálek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2013 do 12.3.2020 |
Adresa | náměstí 25. března 121/1, 19600 Praha |
jednatel | Roman Štědrý |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2013 do 14.11.2019 |
Adresa | Zdiměřická 1450/22, 14900 Praha |
jednatel | Helena Asor |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2013 do 5.6.2013 |
Adresa | Vysočanská 240/107, 19000 Praha 9 |
IČO: | 01674382 |
---|---|
Firma: | Merilla s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 5. 2013 |
Sídlo: | Braunerova 563/7, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |