MERIKS,organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MERIKS,organizační složka (63111128) je Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku. Sídlí na adrese Kubíkova 1178/5, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1995 MERIKS,organizační složka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MERIKS,organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MERIKS,organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 11663 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63111128 | |
Jméno: | MERIKS,organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku | 23.2.1995 |
Zapsána dne: | 23.2.1995 | |
Za organizační složku jedná a podepisuje její vedoucí. | 23.2.1995 | |
Zakladatel:MERIKS,sídlo:ul.B.Chmelnického 138,Rachiv,Ukrajina | 23.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubíkova 1178/5, Praha 18200, Česká republika | 20.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kubíkova 1178, Praha 8 , Česká republika | 23.2.1995 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
stavitel /provádění jednoduchých staveb a poddodávek staveb/ | 1.8.1995 - 9.8.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné | 23.2.1995 - 27.10.2005 |
Oleg Emeljanovič Bogomír | |
Ve funkci | od 20.10.2016 |
Adresa | Kubíkova 1178/5, 18200 Praha |
Oleg Emeljanovič Bogomír | |
Ve funkci | od 23.2.1995 do 20.10.2016 |
Adresa | Kubíkova 1178, Praha 8 |
IČO: | 63111128 |
---|---|
Firma: | MERIKS,organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 2. 1995 |
Sídlo: | Kubíkova 1178/5, Praha 18200 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |