MERCL a spol. Consulting má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MERCL a spol. Consulting (49708571) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Ke klubovně 1693/13, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 11. 1993 a je stále aktivní. MERCL a spol. Consulting má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MERCL a spol. Consulting nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MERCL a spol. Consulting na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 8555 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49708571 | |
Jméno: | MERCL a spol. Consulting | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 22.11.1993 |
Zapsána dne: | 22.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke klubovně 1693/13, Praha 15500, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ke klubovně 1693, Praha 5 15000, Česká republika | 22.11.1993 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2015 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 24.1.1994 - 18.5.2015 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 22.11.1993 - 18.5.2015 |
společníci | Milan Mercl |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2016 |
Adresa | Korunní 2569/108g, 10100 Praha |
společníci | Milan Mercl |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 do 17.12.2016 |
Adresa | Finská 577/5, 10100 Praha |
společníci | Milan Mercl |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2015 do 17.12.2016 |
Adresa | Finská 577/5, 10100 Praha |
společníci | Milan Mercl |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 do 25.2.2015 |
Adresa | Holandská 756/17, 10100 Praha 10 |
společníci | Milan Mercl |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.1993 do 14.5.2014 |
Adresa | Holandská 17, 10000 Praha 10 |
Aleš Voženílek | |
Ve funkci | od 22.11.1993 do 4.12.1996 |
Adresa | Stavbařů 157, 53009 Pardubice |
Ing. Radomír Ondruš | |
Ve funkci | od 22.11.1993 do 4.12.1996 |
Adresa | Hřbitovní 1363, 66451 Šlapanice |
IČO (identifikační číslo): | 49708571 |
---|---|
Jméno: | MERCL a spol. Consulting |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ke klubovně 1693/13, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Mercl |
---|
IČO: | 49708571 |
---|---|
Firma: | MERCL a spol. Consulting |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 1993 |
Sídlo: | Ke klubovně 1693/13, Praha 15500 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |