Merck Life Science spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Merck Life Science spol. s r.o. (45794171) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na hřebenech II 1718/10, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 1992 a je stále aktivní. Merck Life Science spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Merck Life Science spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Merck Life Science spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45794171 | |
Jméno: | SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.7.1992 |
Zapsána dne: | 15.7.1992 | |
Společnost SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. nabyla od společnosti Merck spol. s r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 186 26 971 část jejího obchodního závodu spočívající v samostatné organizační složce Divize Life Science, a to na základě Smlouvy o nepeněžitém vkladu LS Business společnosti Merck spol. s r.o. uzavřené dne 15. června 2021. Doklad o nabytí části závodu byl uložen ve sbírce listin ke dni 1. července 2021. | 1.7.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.12.2014 | |
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena notářským zápisem sepsaným dne 2.6.1992. | 15.7.1992 |
Základní kapitál | 210 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2021 | |
Základní kapitál | 6 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.2012 - 1.7.2021 | |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.7.1992 - 12.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na hřebenech II 1718/10, Praha 14000, Česká republika | 22.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 100/94, Praha 18600, Česká republika | 1.8.2007 - 22.3.2017 |
Adresa: | Pobřežní 249/46, Praha 18600, Česká republika | 16.8.2002 - 1.8.2007 |
Adresa: | Pobřežní 249/46, Praha 18600, Česká republika | 20.11.1997 - 16.8.2002 |
Adresa: | Křižíkova 176/27, Praha 18600, Česká republika | 25.11.1992 - 20.11.1997 |
Adresa: | Nedašovská 354/9, Praha 15521, Česká republika | 15.7.1992 - 25.11.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 1.2.2021 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1.2.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 16.12.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.1.2009 |
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 20.3.2006 - 1.2.2021 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 4.2.2004 - 27.1.2009 |
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibiluzující | 2.10.2001 - 20.3.2006 |
dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 2.10.2001 - 20.3.2006 |
odbyt zvláště nebezpečných jedů | 11.2.1993 - 2.10.2001 |
odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných | 15.7.1992 - 2.10.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.7.1992 - 27.1.2009 |
jednatel | Ing. Martin Spišák |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2024 |
Adresa | Plachého 2689/12 , 841 02 Bratislava - Záhorská Bystrica |
jednatel | Ing. Martin Spišák |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 13.9.2024 |
Adresa | Plachého 2689/12 , 841 02 Bratislava - Záhorská Bystrica |
jednatel | Carlos Senties Zuňiga |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 do 31.5.2024 |
Adresa | Breitfeldova 709/11, 18600 Praha |
jednatel | Carlos Senties Zuniga |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2023 do 11.8.2023 |
Adresa | Havlíčkovy sady 59/2, 12000 Praha |
jednatel | Carlos Senties Zuňiga |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2023 do 6.7.2023 |
Adresa | Breitfeldova 709/11, 18600 Praha |
jednatel | Carlos Senties Zuniga |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2021 do 10.5.2023 |
Adresa | Havlíčkovy sady 59/2, 12000 Praha |
jednatel | Carlos Senties Zuniga |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 9.1.2021 |
Adresa | Havlíčkovy sady 59/2, 12000 Praha |
Jednatel společnosti | Gerrit Johannis Cornelis Van Den Dool |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2014 do 14.8.2017 |
Adresa | Wenigerstrasse 31 , Sankt Gallen |
jednatel | Ing. Daniela Dornerová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2006 do 11.4.2017 |
Adresa | K Parku 227, 25101 Nupaky |
jednatel | Stephan Karl Lahrkamp |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2013 do 20.5.2016 |
Adresa | Sigohostrasse 30 , Höhenkirchen, Siegertsbrunn |
jednatel | Peter Gustav Erich Schüle |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2009 do 15.8.2013 |
Adresa | , 74572 Blaufelden, Stauferweg 28 |
jednatel | Gerrit Johannis Cornelis Van Den Dool |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 8.1.2009 |
Adresa | Hilpoltsteinerstr. , Holzkirchen |
jednatel | Gerrit Johannis Cornelis |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2006 do 30.6.2006 |
Adresa | Hilpoltsteinerstr. , Holzkirchen |
jednatel | Ing. Daniela Dornerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1999 do 1.3.2006 |
Adresa | Petýrkova 1942/2, 14800 Praha |
jednatel | Daniela Dornerová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1997 do 25.6.1999 |
Adresa | Klapálkova 3137/14, 14900 Praha |
jednatel | Daniela Janečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1995 do 20.11.1997 |
Adresa | Klapálkova 3137/14, 14900 Praha |
jednatel | Ing. Vladimír Bernard, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1992 do 21.3.1995 |
Adresa | Nedašovská 354/9, 15521 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 45794171 |
---|---|
Jméno: | Merck Life Science spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 7. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Na hřebenech II 1718/10, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 3. 3. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Spišák |
---|
IČO: | 45794171 |
---|---|
Firma: | Merck Life Science spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 7. 1992 |
Sídlo: | Na hřebenech II 1718/10, Praha 14000 |
---|
Opravy elektrických zařízení |
Velkoobchod s chemickými výrobky |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Ostatní vzdělávání j. n. |