Merai s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Merai s.r.o. (25564609) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 2, 58252 Věžnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1999 Merai s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Merai s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Merai s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48937 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25564609 | |
Jméno: | MODETA Reality s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.5.1999 |
Zapsána dne: | 18.5.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.2000 | |
Základní kapitál | 10 580 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1999 - 30.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Věžnice 58252, Česká republika | 10.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykovo náměstí 1222/54, Jihlava 58601, Česká republika | 30.9.2016 - 10.12.2021 |
Adresa: | Masarykovo nám. 54, Jihlava 58601, Česká republika | 18.5.1999 - 30.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2021 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.5.1999 - 10.12.2021 |
správa, nájem a pronájem nemovitého majetku | 18.5.1999 - 10.12.2021 |
jednatel | JUDr. Miroslav Somr |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Brtnická 1946/36, 58601 Jihlava |
jednatel | Ing. Vladimír Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 10.12.2021 |
Adresa | Joštova 4708/10, 58601 Jihlava |
jednatel | Alexandr Rauscher |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 10.12.2021 |
Adresa | Zahradní 5270/7, 58601 Jihlava |
jednatel | Ing. Jiří Heřman |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 10.12.2021 |
Adresa | 167, 58841 Rantířov |
jednatel | Ing. Vladimír Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2002 do 30.9.2016 |
Adresa | Joštova 10, Jihlava |
jednatel | Ing. Vladimír Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2002 do 30.9.2016 |
Adresa | Joštova 10, Jihlava |
jednatel | Ing. Jiří Heřman |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2002 do 25.2.2016 |
Adresa | Hellerova 12, Jihlava |
jednatel | Alexandr Rauscher |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2002 do 3.9.2015 |
Adresa | Fibichova 4, Jihlava |
jednatel | Ing. Jiří Heřman |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1999 do 21.6.2002 |
Adresa | Hellerova 12, Jihlava |
jednatel | Alexandr Rauscher |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1999 do 21.6.2002 |
Adresa | Fibichova 4, Jihlava |
jednatel | Ing. Vladimír Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1999 do 21.6.2002 |
Adresa | Joštova 10, Jihlava |
IČO: | 25564609 |
---|---|
Firma: | Merai s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Věžnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 5. 1999 |
Sídlo: | 2, Věžnice 58252 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |