Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ (05014077) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staroměstská 534, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2016 a je stále aktivní. Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65936 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05014077 | |
Jméno: | Menoreston s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.2016 |
Zapsána dne: | 21.4.2016 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 2018, č.j. 8 Cm 273/2018-5, které nabylo právní moci dne 3. 1. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 21.1.2019 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staroměstská 534, Třinec 73961, Česká republika | 3.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 190/12, Český Těšín 73701, Česká republika | 21.4.2016 - 3.1.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2016 - 4.1.2019 |
Jednatel | Ing. Jana Byrtusová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | 272, 73997 Hrádek |
Jednatel | Artur Piotr Orężak |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2017 |
Adresa | Narutowicza 12 m.9 , Błonie |
Jednatel | Roman Samek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2016 |
Adresa | 90, 73994 Třinec |
Jednatel | Ing. Jana Byrtusová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 3.1.2017 |
Adresa | 272, 73997 Hrádek |
Jednatel | Roman Samek |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2016 do 4.11.2016 |
Adresa | 90, 73994 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 05014077 |
---|---|
Jméno: | Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jana Byrtusová |
---|
IČO: | 05014077 |
---|---|
Firma: | Menoreston s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 4. 2016 |
Sídlo: | Staroměstská 534, Třinec 73961 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |