MELTING LIE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MELTING LIE s.r.o. v likvidaci (04764901) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Folimance 2155/15, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 2016 MELTING LIE s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MELTING LIE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MELTING LIE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 2. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 253288 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04764901 | |
Jméno: | MELTING LIE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.2.2016 |
Zapsána dne: | 1.2.2016 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1321/2023-6 ze dne 30. 11. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 3. 1. 2024. | 4.3.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.2.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000, Česká republika | 24.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 1.2.2016 - 24.2.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.2.2016 - 4.2.2020 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.2.2016 |
jednatel | Petr Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 5.4.2023 |
Adresa | Národní obrany 821/41, 16000 Praha |
jednatel společnosti | Marcela Mižigarová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2017 do 9.1.2018 |
Adresa | sady Pětatřicátníků 20/7, 30100 Plzeň |
jednatel | Michal Kábrt |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2016 do 24.2.2017 |
Adresa | 96, 55225 Rychnovek |
IČO: | 04764901 |
---|---|
Firma: | MELTING LIE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 2016 |
Sídlo: | Na Folimance 2155/15, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |