Mělnické dámy, z. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mělnické dámy, z. s. v likvidaci (05564255) je Spolek. Sídlí na adrese 3, 27734 Nebužely. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2016 Mělnické dámy, z. s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Mělnické dámy, z. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mělnické dámy, z. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66956 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05564255 | |
Jméno: | Mělnické dámy, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 13.12.2016 |
Zapsána dne: | 13.12.2016 | |
Valná hromada rozhodla dne 28.12.2023 o zrušení spolku s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 28.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Nebužely 27734, Česká republika | 13.12.2016 |
---|
místopředseda | Mgr. Pavla Buriánková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | 57, 27741 Kly |
člen | Irena Meissnerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Boženy Němcové 3714/21, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda | Bc. Běla Šestáková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 |
Adresa | 3, 27734 Nebužely |
člen | Irena Meissnerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 12.6.2024 |
Adresa | 49, 27724 Vysoká |
místopředseda | Mgr. Pavla Buriánková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 26.7.2023 |
Adresa | K Učilišti 2653, 27601 Mělník |
IČO: | 05564255 |
---|---|
Firma: | Mělnické dámy, z. s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Nebužely |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 12. 2016 |
Sídlo: | 3, Nebužely 27734 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |