MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci (01664182) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kurzova 2222/16, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2013 a je stále aktivní. MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 209911 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01664182 | |
Jméno: | MEGG & BÍ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.5.2013 |
Zapsána dne: | 13.5.2013 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 3230/2023-3 ze dne 12.12.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.1.2024. | 12.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.5.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kurzova 2222/16, Praha 15500, Česká republika | 24.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Křišťálová 925/11, Praha 15400, Česká republika | 13.5.2013 - 24.7.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.5.2013 |
jednatel | Michal Petro |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2020 |
Adresa | Jenisejská 1434/53 , Košice - Nad jazerom |
jednatel | Martin Zounar |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2013 do 24.7.2020 |
Adresa | Křišťálová 925/11, 15400 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 01664182 |
---|---|
Jméno: | MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 5. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kurzova 2222/16, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Petro |
---|
IČO: | 01664182 |
---|---|
Firma: | MEGG & BÍ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 5. 2013 |
Sídlo: | Kurzova 2222/16, Praha 15500 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |