Megafyt Pharma s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Megafyt Pharma s.r.o. (45149763) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Elektrárny 516, 25246 Vrané nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1992 Megafyt Pharma s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Megafyt Pharma s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Megafyt Pharma s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45149763 | |
Jméno: | Megafyt Pharma s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.1992 |
Zapsána dne: | 1.6.1992 | |
Na společnost Megafyt Pharma s.r.o., se sídlem Vrané nad Vltavou, U elektrárny 516, okres Praha-západ, PSČ 252 46, IČ 451 49 763, jako nástupnickou společnost přechází v důsledku vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Europlant s.r.o., se sídl em Vrané nad Vltavou, U elektrárny 516, okres Praha-západ, PSČ 252 46, IČ 251 46 378 její jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. | 1.1.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 15.8.2014 - 20.1.2015 | |
Dodatek č. 2 společenské smlouvy ze dne 11.5.1991 ve znění dodatku č. l ze dne 2.8.1993 společnosti Megafyt-R, s.r.o. se sídlem ve Vraném nad Vltavou. | 28.1.1994 - 7.5.1997 | |
Doba trvání : Společnost je zřizována na dobu neurčitou. | 1.6.1992 - 7.5.1997 |
Základní kapitál | 30 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.10.1997 | |
Základní kapitál | 18 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.5.1997 - 14.10.1997 | |
Základní kapitál | 6 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.1994 - 7.5.1997 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.1994 - 10.6.1994 | |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.1992 - 28.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U elektrárny 516, Vrané nad Vltavou 25246, Česká republika | 12.10.2001 |
---|---|---|
Adresa: | U elektrárny 6 , Vrané n.V. , Česká republika | 1.6.1992 - 12.10.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba léčivých přípravků | 9.8.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.1.2011 |
pronájem a půjčování movitých věcí | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
zprostředkování obchodu | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
zprostředkování služeb | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
výroba potravinářských výrobků | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
testování, měření a analýzy | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 8.4.2002 - 26.1.2011 |
výroba jednotlivých druhů vegetabilních drog obsahujících látky I. a II. skupiny ČSL 4 | 13.8.1993 - 8.4.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.6.1992 - 26.1.2011 |
jednatel | PharmDr. Vladimír Műller |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 |
Adresa | Rybova 1899/4, 50009 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Markéta Dittrichová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 |
Adresa | 136, 53305 Dříteč |
jednatel | Arkadiusz Szymurski |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 22.6.2016 |
Adresa | ul. Stanislava Rexa 8 , 63000 Sroda Wilkp |
jednatel | Arkadiusz Szymurski |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 22.6.2016 |
Adresa | ul. Stanislava Rexa 8 , 63000 Sroda Wilkp |
jednatel | Oliver Baradlai |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2004 do 20.1.2015 |
Adresa | , Schornweisach 195, 91486 Uehlfeld |
jednatel | Oliver Baradlai |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2004 do 20.1.2015 |
Adresa | , Schornweisach 195, 91486 Uehlfeld |
jednatel | Ing. Milan Jenč |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2004 do 5.2.2013 |
Adresa | Sluneční 343, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | Albert Ferstl nar. 28.12.1964 |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1997 do 8.6.2004 |
Adresa | U školy 390, Vrané nad Vltavou |
Jednatel | Zdeněk Volf |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1997 do 25.8.2001 |
Adresa | Svépomoci 1184, Praha 5 - Zbraslav |
Jednatel | Jiří Hárovník |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1997 do 25.8.2001 |
Adresa | U školy 390, Vrané nad Vltavou |
Jednatel | Jiří Hárovník |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1992 do 7.5.1997 |
Adresa | U školy 390 , Vrané n.V. |
Jednatel | Zdeněk Volf |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1992 do 7.5.1997 |
Adresa | Svépomoci 1184 , Praha 5 - Zbraslav |
Jednatel | Albert Ferstl |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1994 do 7.5.1997 |
Adresa | U školy 390 , Vrané n. V. |
IČO: | 45149763 |
---|---|
Firma: | Megafyt Pharma s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Vrané nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1992 |
Sídlo: | U Elektrárny 516, Vrané nad Vltavou 25246 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků |
Výroba farmaceutických přípravků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |