MEETel Czech s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEETel Czech s.r.o. (24824003) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V olšinách 2300/75, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2011 MEETel Czech s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MEETel Czech s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEETel Czech s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 177695 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24824003 | |
Jméno: | MEETel Czech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.2011 |
Zapsána dne: | 24.3.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V olšinách 2300/75, Praha 10000, Česká republika | 10.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 343/5, Praha 4 14000, Česká republika | 24.3.2011 - 10.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování veřejně dostupných komunikačních služeb : 1. pronájem okruhů 2. služby přístupu k síti Internet | 24.3.2011 |
jednatel | Kamil Pešťák |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 |
Adresa | Na Průtahu 307/31, 32600 Plzeň |
jednatel | Tereza Marková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 10.3.2016 |
Adresa | Do Průhonu 28, 25162 Mukařov |
jednatel | Tereza Marková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2011 do 5.3.2015 |
Adresa | Koněvova 2415/155, 13000 Praha 3 |
jednatel | Mgr. Václav Špaček |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2011 do 30.12.2011 |
Adresa | Dominova 2470/1, 15800 Praha 5 |
IČO: | 24824003 |
---|---|
Firma: | MEETel Czech s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 2011 |
Sídlo: | V olšinách 2300/75, Praha 10000 |
---|
Telekomunikační činnosti |