Medůvka s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Medůvka s.r.o. (49606301) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bronzová 362/22, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 1994 a je stále aktivní. Medůvka s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Medůvka s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Medůvka s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12030 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49606301 | |
Jméno: | PILA CEDR spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.5.1994 |
Zapsána dne: | 26.5.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bronzová 362/22, Ostrava 71000, Česká republika | 14.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 2191/1, Malá Bystřice 75627, Česká republika | 26.5.1994 - 14.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 14.12.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 17.9.2013 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.9.2013 - 14.12.2021 |
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.1.2013 - 17.9.2013 |
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti | 23.4.2004 - 9.1.2013 |
silniční motorová doprava nákladní | 22.8.2001 - 9.1.2013 |
pilařská výroba | 26.5.1994 - 9.1.2013 |
obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. | 26.5.1994 - 9.1.2013 |
Jednatel | Ing. Petr Pivoda |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2021 |
Adresa | Jaromíra Matuška 18/12, 70030 Ostrava |
jednatel | Ivana Zátorská |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 14.12.2021 |
Adresa | 74, 75701 Velká Lhota |
jednatel | Ivana Zátorská |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2013 do 1.1.2014 |
Adresa | 74, 75701 Velká Lhota |
jednatel | Ivana Zátorská |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2004 do 17.9.2013 |
Adresa | 74, 75701 Velká Lhota |
jednatel | Ing. Petr Pivoda |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2004 do 9.1.2013 |
Adresa | Jaromíra Matuška 18/12, Ostrava |
jednatel | Ivana Zátorská |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1994 do 23.4.2004 |
Adresa | Velká Lhota 74, 75701 Valašské Meziříčí |
jednatel | Ing. Petr Pivoda |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2001 do 23.4.2004 |
Adresa | Kmetská 1396/18, Slezská Ostrava |
jednatel | Ing. Petr Pivoda |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1998 do 22.8.2001 |
Adresa | J. Matuška 12, Ostrava 1 |
jednatel | Milan Zátorský |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 14.12.1998 |
Adresa | Velká Lhota 74 , Valašské Meziříčí |
jednatel | ing. Lenka Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1994 do 30.3.1998 |
Adresa | čp. 531, 75627 Valašská Bystřice |
jednatel | Josef Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1994 do 30.3.1998 |
Adresa | čp. 291, 75627 Valašská Bystřice |
IČO (identifikační číslo): | 49606301 |
---|---|
Jméno: | Medůvka s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 2191/1, Malá Bystřice 75627 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 11. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivana Zátorská |
---|
IČO: | 49606301 |
---|---|
Firma: | Medůvka s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 1994 |
Sídlo: | Bronzová 362/22, Ostrava 71000 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |