MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci (46977759) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Benešovo náměstí 123, 59451 Křižanov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1992 a je stále aktivní. MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7853 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46977759 | |
Jméno: | MEDIKUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1992 |
Zapsána dne: | 3.12.1992 | |
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 05. 08. 2019 byla společnost zrušena s likvidací. | 1.9.2019 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 3.12.1992 - 7.12.1993 | |
Výše vkladů společníků: MUDr. František Netolický, Svratka, Nad školou 463 - peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs MUDr. Anna Špárníková, Křižanov 444 - peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs MUDr. Jitka Pavlíková, Křižanov, U školy 469 - peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs MUDr. Marie Chromá, Křižanov 31 - peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs | 3.12.1992 - 7.12.1993 | |
MUDr. Jiří Jurek, Křižanov 315 - peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs | 3.12.1992 - 7.12.1993 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1992 - 17.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 123, Křižanov 59451, Česká republika | 3.12.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání | 9.5.2002 |
1. poskytování lékařských a zdravotnických služeb 2. nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání | 3.12.1992 - 9.5.2002 |
jednatel | MUDr. Jitka Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2013 |
Adresa | Šibeník 381, 59451 Křižanov |
jednatel | MUDr. Marie Chromá |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 |
Adresa | Benešovo náměstí 31, 59451 Křižanov |
jednatel | MUDr. Anna Špárníková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2021 |
Adresa | Ořechovská 444, 59451 Křižanov |
jednatel | MUDr. Anna Špárníková |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2002 do 27.7.2021 |
Adresa | 444, Křižanov |
jednatel | MUDr. Marie Chromá |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2002 do 15.7.2021 |
Adresa | , Křižanov 31 |
jednatel | MUDr. Jitka Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2002 do 17.7.2013 |
Adresa | U školy 469, Křižanov |
jednatel | MUDr. Jitka Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1992 do 9.5.2002 |
Adresa | U školy 469, Křižanov |
jednatel | MUDr. Marie Chromá |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1992 do 9.5.2002 |
Adresa | , Křažanov 31 |
jednatel | MUDr. Anna Špárníková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1992 do 9.5.2002 |
Adresa | 444, Křižanov |
jednatel | MUDr. Jiří Jurek |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1992 do 17.12.1999 |
Adresa | 315, Křižanov |
jednatel | MUDr. Božena Doležalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1993 do 17.12.1999 |
Adresa | Čechova 12, Velké Meziříčí |
jednatel | MUDr. František Netolický |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1992 do 7.12.1993 |
Adresa | Nad školou 463, Svratka |
IČO (identifikační číslo): | 46977759 |
---|---|
Jméno: | MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Benešovo náměstí 123, Křižanov 59451 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jitka Pavlíková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Marie Chromá |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Anna Špárníková |
IČO: | 46977759 |
---|---|
Firma: | MEDIKUS, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Křižanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1992 |
Sídlo: | Benešovo náměstí 123, Křižanov 59451 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky |