Medicum comfort, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Medicum comfort, s.r.o. (27644049) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Daliborova 380/9, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2007 a je stále aktivní. Medicum comfort, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Medicum comfort, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Medicum comfort, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 121112 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27644049 | |
Jméno: | Medicum comfort, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.1.2007 |
Zapsána dne: | 26.1.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Daliborova 380/9, Praha 10200, Česká republika | 6.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Šumperská 652, Praha 19900, Česká republika | 27.6.2019 - 6.9.2021 |
Adresa: | Jablunkovská 413, Praha 19900, Česká republika | 30.8.2016 - 27.6.2019 |
Adresa: | Jablunkovská 413, Praha 9 19900, Česká republika | 26.1.2007 - 30.8.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.6.2019 |
poskytování zdravotních služeb v oboru urologie, urologická ordinace | 30.8.2016 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 26.1.2007 - 27.6.2019 |
velkoobchod | 26.1.2007 - 27.6.2019 |
Jednatel | Edita Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | Daliborova 380/9, 10200 Praha |
Jednatel | Edita Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2022 do 25.10.2023 |
Adresa | 22, 53304 Sezemice |
Jednatel | Edita Řezáčová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2021 do 9.6.2022 |
Adresa | 22, 53304 Sezemice |
jednatel | MUDr. Ivo Pažourek |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 2.8.2021 |
Adresa | 10, 25722 Vranov |
jednatel | MUDr. Ivo Pažourek |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 28.2.2020 |
Adresa | Jablunkovská 413, 19900 Praha |
jednatel | MUDr. Ivo Pažourek |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2007 do 30.8.2016 |
Adresa | Jablunkovská 413, 19900 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 27644049 |
---|---|
Jméno: | Medicum comfort, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šumperská 652, Praha 19900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Ivo Pažourek |
---|
IČO: | 27644049 |
---|---|
Firma: | Medicum comfort, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 1. 2007 |
Sídlo: | Daliborova 380/9, Praha 10200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |