MEDICO spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MEDICO spol.s r.o. (47125845) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dunovského 330/13, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 9. 1992 a je stále aktivní. MEDICO spol.s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o MEDICO spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MEDICO spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 9. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13095 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47125845 | |
Jméno: | MEDICO spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.9.1992 |
Zapsána dne: | 28.9.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:8.9.1992 | 28.9.1992 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.1998 | |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.9.1992 - 15.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dunovského 330/13, Praha 14900, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dunovského 330, Praha 4 14900, Česká republika | 10.12.1996 - 9.11.2016 |
Adresa: | Kracíkova 330, Praha 4 14900, Česká republika | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zřizování a provozování zdravotnických zařízení v rozsahu a způsobem,který umožňuje aktuální legislativní úprava - léčebná rehabilitace - otorinalaryngologie - vnitřní lékařství - klinická onkologie - neurologie - ortopedie - alergologie | 10.12.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.9.1992 |
zřizování a provozování zdravotnických zařízení v rozsahu a způsobem,který umožňuje aktuální legislativní úprava | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
preventivní a léčebná otorhinolarymgologická péče | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
chirurgické výkony v ORL oboru | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
audiometrická vyšetření,distribuce a servis naslouchadel, komplexní péče o onkologické pacienty | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
laboratorní vyšetření v uvedených oblastech | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
zprostředkovatelská,poradenská a výuková činnost v oblasti ORL a onkologie | 28.9.1992 - 10.12.1996 |
jednatel | MUDr. Jitka Vydrová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2018 |
Adresa | Dunovského 330/13, 14900 Praha |
jednatel | MUDr. Jan Vydra |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 |
Adresa | Dunovského 330/13, 14900 Praha |
jednatel | MUDr. Jan Vydra |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 4.3.2020 |
Adresa | Karmelitská 373/25, 11800 Praha |
jednatel | MUDr. Jitka Vydrová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2015 do 12.9.2018 |
Adresa | Karmelitská 373/25, 11800 Praha |
jednatel | MUDr. Jan Vydra |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 14.10.2015 |
Adresa | Dunovského 330, 14900 Praha 4 |
jednatel | MUDr. Jitka Vydrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 13.3.2015 |
Adresa | Dunovského 330, 14900 Praha 4 |
jednatel | MUDr. Zuzana Kotasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1998 do 5.2.2004 |
Adresa | Sezimova 458/12, 14000 Praha 4 |
jednatel | MUDr. Zuzana Kotasová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1992 do 15.1.1998 |
Adresa | Nad strání 6, 18200 Praha 8 |
jednatel | MUDr. Jitka Vydrová |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1992 do 15.1.1998 |
Adresa | Kracíkova 330, 14900 Praha 4 |
jednatel | MUDr. Jan Vydra |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.1992 do 15.1.1998 |
Adresa | Kracíkova 330, 14900 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 47125845 |
---|---|
Jméno: | MEDICO spol.s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 9. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Dunovského 330/13, Praha 14900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 8. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jitka Vydrová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jan Vydra |
IČO: | 47125845 |
---|---|
Firma: | MEDICO spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 9. 1992 |
Sídlo: | Dunovského 330/13, Praha 14900 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |